KRS 0000406533
NIP5842725999
REGON22158316300000
NazwaAEGIR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAEGIR 4
Data rejestracji 28 gru 2011 (13 lat temu) 28 gru 2011
Data usunięcia 29 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWspólnik
2011-12-28
2012-10-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19166811000000
Wspólnik
2012-10-03
2013-09-13
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
77130841300000
Wspólnik
2013-09-13
2017-12-29
2019 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.900,00 ZŁ
19290267600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ BAKIERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-28
2013-09-13
WOJCIECH MACIEJ JAWOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-13
2015-02-06
AGNIESZKA KARINA NAPIÓRKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-11-07
2015-02-06
WOJCIECH HAS
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-06-28
2017-12-29
MICHAŁ TADEUSZ DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-06
2015-05-26
MIROSŁAW STANISŁAW SKOWRON
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-06
2015-05-26
ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2017-06-28
2011-12-28
2013-09-13
ALEJA GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie