KRS 0000162104
NIP5932372895
REGON19290267600000
NazwaENERGA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGA WYTWARZANIE
Data rejestracji 21 maj 2003 (21 lat temu) 21 maj 2003
Data usunięcia 13 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOFFMANNA, 5, STRASZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1171382000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932372895
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
05102018110000020201915552
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
08102010260000120202380293
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
21102010260000110202657625
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
41102010260000110202206118
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
42144011010000000011138462
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
44102027910000780200092338
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
58144011010000000015448757
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
60102027910000730200129155
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
79102018110000040201888999
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
81102010260000130202162329
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓWJAN WRÓBLEWSKI
Prokurent
2013-06-12
2014-10-13
PROKURA ŁĄCZNA - Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO PODEJMOWANIA WSÓLNIE Z PREZESEM LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
EWA MARIA ŁĄCKA
Prokurent
2009-09-02
2013-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIAJĄCA DO PODEJMOWANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
DOROTA KOCHANOWSKA
Prokurent
2004-04-07
2007-10-09
JEDNOOSOBOWA - SAMOISTNA
STANISŁAW LEWANDOWSKI
Prokurent
2007-10-09
2009-03-27
ŁĄCZNA TJ. PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPSIYWANIA DOKUMENTÓW WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI
Prokurent
2010-03-08
2014-10-13
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM I WICEPREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIAJĄCA DO PODEJMOWANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
REGINA MOROZOWSKA NOGA
Prokurent
2007-10-29
2007-12-06
ŁĄCZNA TJ. PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WITOLD CICHOLSKI
Prokurent
2008-02-25
2014-10-13
PROKURA ŁĄCZNA TJ.PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KARINA DOROTA PRĄDZYŃSKA
Prokurent
2009-09-02
2014-10-13
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIAJĄCA DO PODEJMOWANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
ANDRZEJ LITWIC
Prokurent
2011-04-12
2013-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM I WICEPREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIAJĄCA DO PODEJMOWANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI
Beneficjent
MAREK MIROSŁAW BOGACKI
Beneficjent
MAGDALENA KAROLINA KAMIŃSKA
Beneficjent
ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK MIROSŁAW BOGACKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2003-05-21
2009-05-07
471.648 UDZIAŁÓW PO 500,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 235.824.000,00 ZŁ.
19027590400000
Wspólnik
2009-05-07
2014-10-13
2.342.764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.171.382.000,00 ZŁ.
22035302400000
ADAM JAN BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2006-05-19
JACEK GRZEGORZ SZUBSTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-20
2009-07-16
ROMAN SZYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2014-02-25
2014-10-13
WOJCIECH PIOTR ORZECH
Członek Organu Nadzoru
2014-02-25
2014-10-13
WOJCIECH MYŚLECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-18
2014-10-13
JADWIGA CZESŁAWA DARABASZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2006-05-19
ROMAN PIONKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2011-08-25
JACEK SZCZUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-25
2014-02-21
ANDRZEJ BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2014-02-25
WOJCIECH TOPOLNICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-20
2014-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WIELGUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2011-03-18
PIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-18
2013-10-02
MICHAŁ TADEUSZ DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2014-10-13
ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-29
2014-10-13
MIROSŁAW STANISŁAW SKOWRON
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-02
2014-10-13
MAREK RYSZARD MOROZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-02
2014-10-13
ANDRZEJ MARIAN TERSA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2013-06-13
ANDRZEJ MARIAN TERSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2013-10-02
MARIUSZ JACEK FALKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2006-09-05
MACIEJ PIOTR ROMANOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-05
2008-09-22
2003-05-21
2009-01-05
ENERGA ZAKŁAD ELEKTROWNI WODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-05
2011-02-01
ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-01
2013-12-30
ENERGA HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-21
2003-06-11
HOFMANA, 5, STARSZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie