KRS 0000216004
NIP5871579543
REGON19307729200000
NazwaKORDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORDEX
Data rejestracji 02 wrz 2004 (20 lat temu) 02 wrz 2004
Data usunięcia 12 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 21, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ JERZY WITTBRODT
Wspólnik
2004-09-02
2006-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 ZŁ
EWA KAZIMIERA WITTBRODT
Wspólnik
2004-09-02
2007-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 ZŁ
CHAMA INC. Z SIEDZIBĄ W THE VALLEY, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES
Wspólnik
2006-07-25
2007-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-02-20
2011-05-23
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.200.000,00 ZŁ
19005643800000
Wspólnik
2011-05-23
2014-11-12
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.200.000,00 ZŁOTYCH
33057572000000
FARO INC. Z SIEDZIBĄ W THE VALLEY, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES
Wspólnik
2006-06-21
2006-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
PIOTR MIECZYSŁAW DUKOWSKI
Prokurent
2011-08-05
2014-11-12
SAMOISTNA
BOGUSŁAW FRANCISZEK KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-20
2014-11-12
DARIUSZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-20
2008-07-15
ROBERT WIJATA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-20
2009-02-18
JUSTYNA FRANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-15
2011-01-31
KATARZYNA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-05
2014-11-12
PIOTR KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-31
2014-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JANUSZ JERZY WITTBRODT
PREZES ZARZĄDU
2004-09-02
2007-02-23
CEZARY ORLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-04
2007-02-20
MARIAN ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2007-02-23
MARIAN ŁAPIŃSKI
PREZES ZARZĄD
2007-02-23
2007-05-29
MAŁGORZATA SZYCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2007-06-05
STANISŁAW JANTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2007-05-29
STANISŁAW JANTA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2007-10-02
ANDRZEJ LITWIC
PREZES ZARZĄDU
2007-10-02
2009-02-18
ROBERT WIJATA
PREZES ZARZĄDU
2009-02-18
2014-11-12
2004-09-02
2007-02-20
SZTORMOWA, 5, SWARZEWO, 84-121, SWARZEWO, POLSKA
2007-02-20
2008-04-30
PRZEMYSŁOWA, 21, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
2008-04-30
2011-08-26
SZTORMOWA, 5, SWARZEWO, 84-100, PUCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie