KRS 0000065879
NIP8820002870
REGON89031194300000
Nazwa"SJENIT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSJENIT
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 28 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GUMIN, 18, NIEMCZA, 58-230, NIEMCZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7894880,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7894880,00 PLN
Wartość nominalna akcji7,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1127840
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #081 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY #0899 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #161 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #237 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #492 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAINEZ ANNA KRAWCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2009-11-23
BOGDAN MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2006-12-28
WIESŁAW IGNACY GRAD
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2006-06-30
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-02-07
MAŁGORZATA BĄCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2006-06-30
ANDRZEJ HREHOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-28
2008-07-14
ANDRZEJ GONCIARZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2014-11-28
MACIEJ PALISZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2014-11-28
JERZY FRANCISZEK WOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2011-05-27
ZBIGNIEW POKOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-27
2011-11-04
DARIUSZ KOZŁOWSKI
Prokurent
2001-11-27
2004-08-04
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ ZDZISŁAW KOWACKI
Prokurent
2004-08-04
2011-04-01
PROKURA SAMODZIELNA
PIOTR WŁODZIMIERZ EK
Prokurent
2007-07-19
2008-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1.PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ADAM ŁODA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2004-08-04
GRZEGORZ MARIAN SADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-08
2007-07-19
MARIUSZ RYSZARD ŁOSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-04
2007-07-19
RYSZARD DANIEL SIEPIETOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2008-03-05
MARIUSZ RYSZARD ŁOSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-05
2011-04-01
WŁODZIMIERZ ZDZISŁAW KOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-01
2012-02-16
PAWEŁ WITOLD PIETKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-16
2013-02-20
LESZEK ALBIN MUCHA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-20
2014-11-28
2001-11-27
2002-02-07
GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I PRZEROBU KAMIENIA "SJENIT" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-27
2002-02-07
SIENKIEWICZA, 4, PIŁAWA GÓRNA, 58-240, PIŁAWA GÓRNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie