KRS 0000044949
NIP8840007586
REGON89052321400000
NazwaPOLSKIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE KRUSZYWA
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 31 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WESOŁA, 12, CZARNY BÓR, 58-379, CZARNY BÓR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 920000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.NCC AB W SZWECJI
Wspólnik
2001-10-16
2002-11-29
92 PO 100 ZŁ KAŻDY
Wspólnik
2001-10-16
2006-04-27
920 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 920.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00419974800000
Wspólnik
2006-04-27
2011-07-14
920 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 920.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
81082143100000
Wspólnik
2011-07-14
2011-10-31
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 920.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01116377100000
BOGDAN FRANCISZEK KISIAŁA
Prokurent
2007-11-21
2011-10-31
SAMOISTNA
JONAS HOGBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2007-06-12
MACIEJ CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2007-06-12
TOMAS KARLSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2007-06-12
1975-05-19
SVEN HALVARSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2007-06-12
GUENTHER CHRISTOPH-JOHANNES NEUHOLD
Członek Organu Nadzoru
2007-06-12
2008-03-17
HANNES TRUNTSCHNIG
Członek Organu Nadzoru
2007-06-12
2008-03-17
WOJCIECH TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-12
2008-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARTIN KOVALCIK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-21
2011-10-31
PAWEŁ WITOLD PIETKIEWICZ
PREZES
2001-10-16
2007-11-21
SŁAWOMIR JAN MAMZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-14
2007-11-21
DIETMAR MAZANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-12
2007-11-21
2001-10-16
2007-06-12
NCC INDUSTRI KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2002-09-12
SIEDLIMOWICE, 58-121, IMBRAMOWICE, POLSKA
2002-09-12
2003-05-08
SIEDLIMOWICE, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
2003-05-08
2003-08-14
MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2003-08-14
2008-05-27
ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie