KRS 0000015166
NIP6312320887
REGON27756253600000
Nazwa"ASFALT ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASFALT ŚLĄSKI
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Data usunięcia 23 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Wspólnik
2001-05-28
2019-01-23
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.000,00;-ZŁ
81082143100000
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-05-28
2009-11-04
588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 294.000,00;-ZŁOTYCH
276796918
HENRYK MAŁYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2009-11-04
JACEK PAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2004-02-27
ROBERT PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2007-08-06
JONAS HOGBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-05-28
2007-08-06
KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2004-12-30
JACEK PAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-30
2009-11-04
DAMIAN KUBLIK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2008-05-12
KURT SCHRITTWIESER
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2008-05-12
WOJCIECH TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-12
2009-11-04
ZBIGNIEW JAN KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-12
2009-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2005-12-14
ARKADIUSZ KIERKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-12-14
2007-08-06
DIETMAR MAZANEK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-06
2019-01-23
MAREK SANECZNIK
WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-12-13
2009-11-04
MAREK SANECZNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2001-12-13
DARIUSZ MARCINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2001-12-13
2001-05-28
2009-11-04
NAD BYTOMKĄ, 1, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie