KRS 0000238091
NIP5661889898
REGON14018744100000
NazwaPRID-CIECHANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRID-CIECHANÓW
Data rejestracji 15 lip 2005 (19 lat temu) 15 lip 2005
Data usunięcia 01 mar 2019 01 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 46A, CHOTUM, 06-452, OŚCISŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6388650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5661889898
data rejestracji 01 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWALDEMAR JACEK WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-14
2012-03-09
JERZY PIOTR GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2013-10-07
TOMASZ STANISŁAW ŁOCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2013-10-07
KRZYSZTOF STEFAN KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2013-10-07
ROMAN KAROL PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2010-10-14
TOMASZ MICHAŁ DOPART
Członek Organu Nadzoru
2010-10-14
2010-11-15
PRZEMYSŁAW KULIŚ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-14
2011-03-18
ANDRZEJ ŁĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2013-10-07
KRZYSZTOF GIL
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2011-03-18
MIROSŁAW RADUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-18
2011-07-20
Wspólnik
2005-07-15
2013-10-07
56.220 /PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA/ UDZIAŁÓW PO 50 /PIĘĆDZIESIĄT/ ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.811.000 /DWA MILIONY OSIEMSET JEDENAŚCIE/ ZŁOTYCH .
01282053800000
Wspólnik
2010-10-14
2019-03-01
127.773 (STO DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 6.388.650 (SZEŚĆ MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
01067668100000
HANNA BIEŻUŃSKA
Prokurent
2010-10-14
2011-03-18
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-15
2011-03-18
MIROSŁAW RADUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-14
2011-03-18
MARCIN ARTUR BĄCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-14
2011-03-18
TOMASZ JERZY OSUCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2011-11-14
HANNA BIEŻUŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2013-05-16
DARIUSZ SULIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2013-12-13
KRZYSZTOF CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-14
2014-04-29
MARCIN POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-16
2014-04-29
ADAM DZIĘGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-29
2015-11-03
DIETMAR MAZANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-29
2019-03-01
2005-07-15
2011-07-20
DELTA-PRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-15
2011-07-20
MAZOWIECKA, 9, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie