KRS 0000158581
NIP8792363566
REGON87166694800000
NazwaDYNAMIC ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDYNAMIC ASFALT
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 04 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CERAMICZNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARCIN CEGLAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2008-03-18
ZBIGNIEW JAN KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2009-01-14
PETER DIRNBERGER
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2008-10-30
PAWEŁ JANUSZ ANTONIK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2009-01-14
WOJCIECH TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2009-01-14
DIETMAR MAZANEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2009-01-14
JONAS MATS HOGBERG
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2007-06-26
JULIUSZ EDWARD TUŁODZIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2008-10-30
KRZYSZTOF STEFAN JESKE
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2006-09-15
ROBERT PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2007-06-26
Wspólnik
2003-04-11
2011-10-04
4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000 ZŁ
81082143100000
"POL-DRÓG TORUŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-04-11
2008-10-30
2009 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.004.500,00 ZŁOTYCH
008039941
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR JAN KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2006-03-15
PIOTR STASIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2004-05-27
PIOTR MACIEJ HORST
WICEPREZES
2004-05-27
2007-06-26
PAWEŁ ALFONS JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2006-12-22
RYSZARD ROMUALD WOŁYŃSKI
PREZESA ZARZĄDU
2006-12-22
2008-10-30
LILIANA CHOŁUJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2008-03-18
RAFAŁ JASTRZĘBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-04
PETER DIRNBERGER
PREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2011-10-04
2003-04-11
2007-06-26
NCC-DYNAMIC ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie