KRS 0000124734
NIP6972019102
REGON41115608900000
NazwaLESZCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLESZCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH
Data rejestracji 26 lip 2002 (22 lata temu) 26 lip 2002
Data usunięcia 05 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9365000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2002-07-26
2011-06-17
8.000 (SŁOWNIE: OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY ZŁ)
RIEBER § SON ASA
Wspólnik
2002-07-26
2004-01-14
10.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.365.000,00 ZŁ
STRABAG SE
Wspólnik
2007-05-21
2016-10-17
10.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.365.000,00 ZŁ.
NCC CONSTRUCTION AS
Wspólnik
2004-01-14
2007-05-21
10.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.365.000 ZŁ
Wspólnik
2011-06-17
2018-10-05
18.969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.349.500 ZŁOTYCH
01067668100000
MACIEJ CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2007-08-24
LILIANA MAKLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2012-10-05
GUENTHER CHRISTOPH-JOHANNES NEUHOLD
Członek Organu Nadzoru
2007-08-24
2008-02-27
WOJCIECH TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-24
2018-10-05
PAWEŁ JANUSZ ANTONIK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-27
2013-04-02
KRZYSZTOF ANDRZEJ STALSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-05
2014-09-04
RAINER STEINDL
Członek Organu Nadzoru
2013-04-02
2018-10-05
PIOTR MIECZYSŁAW LASKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-04
2018-10-05
JONAS HOGBERG
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2007-08-24
WALDEMAR KOSZCZOŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-08-05
KRZYSZTOF BICZYSKO
Prokurent
2002-07-26
2003-05-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JACEK GIŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2003-05-06
SZYMON MATYLA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-06
2006-04-04
ROBERT PIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-04
2007-08-24
BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-24
2018-10-05
KRZYSZTOF ANDRZEJ STALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-24
2012-10-05
KAROL GAWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-24
2018-10-05
JERZY ROBERT GIRTLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-05
2018-10-05
2002-07-26
2010-09-24
ENERGETYKÓW, 4, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2010-09-24
2016-03-22
ENERGETYKÓW, 6, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie