KRS 0000205082
NIP8860028137
REGON89024148000000
NazwaBLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLT
Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004
Data usunięcia 29 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1341200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KLAUS DIETER BORETIUS
Wspólnik
2004-04-30
2004-07-15
13.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.341.200, ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
STRABAG SE
Wspólnik
2004-07-15
2008-03-12
13,412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.341.200,ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
SBS STRABAG BAU HOLDING SERVICE GMBH
Wspólnik
2008-03-12
2012-10-29
13.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.341.200 ZŁOTYCH /JEDEN MILION TRZYSTA CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH/.
SIMON MARTIN KÜNZ
Prokurent
2011-05-27
2011-08-22
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR MILER
Likwidator
2011-11-15
2012-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM.
FRANZ WEISSINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-27
2011-08-22
PIOTR MILER
PREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2011-11-15
MIROSŁAW ADAM SZYMAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-15
2005-12-09
MICHAŁ EUGENIUSZ WĘGRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-09
2008-02-15
SIMON MARTIN KUENZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2009-08-27
ANNETTE JOHANNE SCHECKMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2009-08-27
JACEK KAJETAN BORECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-27
2011-05-27
KLAUS DIETER BORETIUS
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2004-07-15
PIOTR ARTUR FIDERKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-27
2011-05-27
JÖRG ESCHENBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-27
2011-08-22
2004-04-30
2008-02-15
"TRANSKIPPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-15
2011-11-15
BLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-30
2005-12-09
MICKIEWICZA, 37, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
2005-12-09
2008-02-15
BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie