KRS 0000338518
NIP1080008865
REGON14221398700000
NazwaBPM BAU PROZESS MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBPM BAU PROZESS MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBPM BAU PROZESS MANAGEMENT GMBH
Data rejestracji 12 paź 2009 (15 lat temu) 12 paź 2009
Data usunięcia 16 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego UNGARGASSE, 64-66/4/2, WIEDEŃ, A-1030, WIEDEŃ, AUSTRIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMJACEK KAJETAN BORECKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-10-12
2011-06-07
PIOTR ARTUR FIDERKIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-10-12
2011-06-07
JÖRG ESCHENBACH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-06-07
2015-11-13
FRANZ WEISSINGER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-06-07
2013-01-25
SIMON MARTIN KÜNZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-06-07
2013-01-25
STANIMIR CHIPEV
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-01-25
2015-11-13
SIMON MARTIN KÜNZ
Prokurent
2011-06-07
2013-01-25
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z PROKURENTEM
STANIMIR CHIPEV
Likwidator
2015-11-13
2016-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, UPRAWNIONYM DO PROKURY ŁĄCZNEJ. NA MOCY UCHWAŁY, UDZIAŁOWCÓW, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU USTANOWIENIA WIELOOSOSBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE BYĆ UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
FRANZ WEISSINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-12
2013-01-25
JÖRG ESCHENBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-07
2015-11-13
STANIMIR CHIPEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-25
2016-12-16
HERBERT BILLMAIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-13
2016-12-16
ALFRED ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-12
2011-06-07
2009-10-12
2009-11-18
BAULOGISTIK UND TRANSPORT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2009-11-18
2011-06-07
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2011-06-07
2015-11-13
BPM BAU PROZESS MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2009-10-12
2011-06-07
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT GMBH
2009-10-12
2011-06-07
BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-12
2011-06-07
DONAU-CITY-STSRASSE, 9, WIEDEŃ, A-1220, WIEDEŃ, AUSTRIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie