KRS 0000004232
NIP8511027240
REGON81082143100000
Nazwa"POLSKI ASFALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKI ASFALT
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 13 mar 2013 13 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANENCC AB - SPÓŁKA AKCYJNA VALLGATAN 3 171-80 SOLNA STOKHOLM SZWECJA
Wspólnik
2001-03-26
2005-05-30
41.500 (SŁOWNIE:CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW PO 1.000,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.500.000,00ZŁ (SŁOWNIE:CZTERDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
NCC ROADS HOLDING AKTIEBOLAG - SPÓŁKA AKCYJNA VALLGATAN 3 171-80 SOLNA SZTOKHOLM SZWECJA
Wspólnik
2005-05-30
2007-05-28
60.000 (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000.000,00 (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW) ZŁOTYCH
STRABAG SE
Wspólnik
2007-05-28
2012-11-07
60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000.000 (SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW) ZŁOTYCH
STRABAG AG
Wspólnik
2012-11-07
2013-03-13
60.000 /SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ UDZIAŁÓW PO 1.000 /JEDEN TYSIĄC/ ZŁOTYCH KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 60.000.000 /SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW/ ZŁOTYCH.
ZBIGNIEW JAN KRUPA
Prokurent
2008-02-20
2013-01-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DIETMAR MAZANEK
Prokurent
2008-02-20
2013-03-13
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PETER DIRNBERGER
Prokurent
2008-02-20
2011-02-24
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
THOMAS CARL KARLSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2004-09-30
HANS GORMSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2004-09-30
EVA HELENA RIETZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2004-09-30
GORAN SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2006-11-23
WOLFGANG MERKINGER
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2007-12-31
HANNES TRUNTSCHNIG
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2007-12-31
FRITZ OBERLERCHNER
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2007-12-31
HANS SALL
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2007-05-28
HAKAN ALFHEIM
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2007-05-28
GORAN LANDGREN
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2007-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DIETMAR MAZANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2008-02-20
PAWEŁ JANUSZ ANTONIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-20
2011-02-24
KRZYSZTOF GIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2013-03-13
JONAS MATS HOGBERG
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2007-05-28
ROBERT PIĄTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2007-06-22
PRZEMYSŁAW JERZY SKONIECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRAWNYCH
2006-11-23
2007-05-28
WALDEMAR ZYGMUNT MERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2007-06-22
MACIEJ CIEŚLIK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2006-11-23
2007-06-22
GUENTHER CHRISTOPH-JOHANNES NEUHOLD
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2008-02-20
DARIUSZ ROMAN SŁOTWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2008-02-20
2001-03-26
2005-07-13
"NCC INDUSTRI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-13
2007-05-28
NCC ROADS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-28
2007-12-31
POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2005-07-13
MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2005-07-13
2007-12-31
ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie