KRS 0000111541
NIP5420209643
REGON05009109600000
NazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 75/1, HRYNIEWICZE, 16-061, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWABAZYL KUSZCZUK
Wspólnik
2002-05-09
2010-03-19
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-06-19
2017-01-31
890 (OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.068.000 (JEDEN MILION SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01067668100000
BAZYL KUSZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2003-06-12
ANDRZEJ WNOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2007-06-19
MIROSŁAW LINNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2003-06-12
ZBIGNIEW BANCAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2007-06-19
GRZEGORZ LASZCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2007-06-19
BAZYLI STACHIJUK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2007-06-19
WOJCIECH TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2011-07-18
STANISŁAW BARSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2008-07-30
ANDRZEJ PAPROTA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2011-07-18
TOMASZ STANISŁAW ŁOCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2011-07-18
HALINA KRUSZEWSKA
Prokurent
2002-05-09
2007-09-06
ODDZIELNA
WANDA WOLBOROWICZ
Prokurent
2002-05-09
2007-09-06
ODDZIELNA
MICHAŁ MRÓZ
Prokurent
2011-02-28
2017-01-31
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA CHMIELEWSKA
Prokurent
2007-09-06
2008-03-14
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY STANISŁAW SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2007-06-19
JERZY STANISŁAW SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-19
2008-05-27
MIROSŁAW RADUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-19
2008-03-14
MARCIN ARTUR BĄCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-19
2008-03-14
KRYSTYNA CHMIELEWSKA SOCHACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2017-01-31
GRAŻYNA PIECHOWSKA MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2012-05-10
ARTUR KRASOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-10
2017-01-31
RAINER STEINDL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-10
2015-12-31
2002-05-09
2007-06-19
HRYNIEWICZE, 15-213, BIAŁYSTOK 3, POLSKA
2007-06-19
2011-07-18
75/1, HRYNIEWICZE, 15-213, BIAŁYSTOK 3, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie