KRS 0000176384
NIP1132446822
REGON01557804900000
NazwaSTRABAG AG. SPÓŁKA AKCYJNA W NIEMCZECH ODDZIAŁ W POLSCE "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaSTRABAG AG. SPÓŁKA AKCYJNA W NIEMCZECH ODDZIAŁ W POLSCE ""
Nazwa obcaSTRABAG AG
Data rejestracji 16 paź 2003 (21 lat temu) 16 paź 2003
Data usunięcia 17 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SIEGBURGERSTRASSE, 241, KOLONIA, 50-679, KOLONIA, NIEMCY
Adres BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARALF MERTZ
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM OGRANICZONA DO ODDZIAŁU
ULRICH FRANKE
Prokurent
2003-10-16
2004-11-22
PROKURA SAMOISTNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM
MATHIAS ERTINGSHAUSEN
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
FRANK WOLFRAM RIEKER
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
BERNHARD TIMMERS
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
PETER KRUEGER
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
STEPHAN VON DER HEYDE
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM OGRANICZONA DO ODDZIAŁU
UWE RITTER
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM OGRANICZONA DO ODDZIAŁU
THOMAS KLASEN
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM OGRANICZONA DO ODDZIAŁU
OLAF DEMUTH
Prokurent
2004-11-22
2010-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM OGRANICZONA DO ODDZIAŁU
PAWEŁ JANUSZ ANTONIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-01-21
2010-05-14
DARIUSZ ROMAN SŁOTWIŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-10-16
2008-01-21
ROBERT MIECZYSŁAW OPPENHEIM
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-10-16
2004-05-18
ANDRZEJ JAN NYK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-10-16
2007-02-27
WOJCIECH TROJANOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-02-27
2010-05-14
HENRYK GRZEGORZ PODLEŚNY
Likwidator
2010-05-14
2010-12-17
HANNES TRUNTSCHNIG
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
WERNER FUELLENBACH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
MARGOT GUDD
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2004-11-22
GUENTER HAHN
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
INGO KLOETZER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
STEFFENS UDO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
PAUL - HEINZ WANTZEN
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
HANS PETER HASELSTEINER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
1944-02-01
WOLFGANG MERKINGER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2010-12-17
ULRICH SCHOENEBORN
Członek Organu Nadzoru
2004-11-22
2010-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THOMAS BIRTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2010-12-17
NEMATOLLAH FARROKHNIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2004-11-22
ROLAND JURECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2004-11-22
KURT KRIEG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2010-12-17
FRITZ OBERLERCHNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2004-11-22
RALF JANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-22
2010-12-17
BURKHARD SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-22
2010-12-17
2003-10-16
2010-05-14
STRABAG AG SPÓŁKA AKCYJNA W NIEMCZECH ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie