KRS 0000140002
NIP5260301511
REGON00623248000000
NazwaIPC JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaIPC JOINT VENTURE ""
Data rejestracji 27 lis 2002 (22 lata temu) 27 lis 2002
Data usunięcia 21 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #45 BUDOWNICTWO #6521Z LEASING FINANSOWY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARIUSZ SŁAWOMIR TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2005-02-28
MIROSŁAW STANISŁAW WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2005-02-28
PAWEŁ GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2005-02-28
ZOFIA GRAŻYNA POLS
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2004-03-22
MAŁGORZATA HANNA DYTKOWSKA JELONEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2004-02-10
CHRISTOPH LANG
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2005-02-28
Wspólnik
2002-11-27
2004-12-07
1674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4185000 ZŁOTYCH
00001303700000
SGS SCHARMUTZELSEE GOLFHOTEL UND SPORTANLAGEN GMBH
Wspólnik
2002-11-27
2004-12-07
1404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3510000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-11-27
2005-02-23
1350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3375000 ZŁOTYCH
00059976400000
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Wspólnik
2002-11-27
2004-12-07
972 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2430000 ZŁOTYCH
IDAG IMMOBILIENBETEILIGUNG U.-DEVELOPMENT GMBH
Wspólnik
2004-12-07
2007-09-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
HENRYK GRZEGORZ PODLEŚNY
Likwidator
2006-03-03
2007-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ALBO PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TERESA FALKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2005-10-04
EWA KRASUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2005-10-04
ROBERT ANTON PICHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-04
2006-03-03
2002-11-27
2006-03-03
"IPC JOINT VENTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-27
2006-03-07
KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-07
2006-03-23
BRECHTA, 7, WARSZAWA, 02-472, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie