KRS 0000041568
NIP5470085953
REGON07059548000000
Nazwa"TECHMEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"TECHMEX" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PARTYZANTÓW, 71, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8368672,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8668672,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8368672
Dane podatkowe
NIP 5470085953
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUDANUTA KRYSTYNA WIECZOREK
Beneficjent
DANUTA KRYSTYNA WIECZOREK
reprezentant
ADAM LOEWE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-06-09
MIROSŁAW ROBERT KALICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-06-13
JAN MARIAN WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-06-13
MATEUSZ MARIA RODZYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2008-08-20
BŁAŻEJ KORNEL DYMACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-06-13
JERZY STUDENCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-06-09
JACEK EDMUND MIRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2002-06-13
JERZY BUJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2004-05-18
ALEKSANDER FELIKS KIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-06-09
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-09
2004-05-18
DANUTA KRYSTYNA WIECZOREK
Powiernik
2010-12-13
2022-08-23
AGNIESZKA STUDENCKA BERGONZO
Prokurent
2009-11-25
2011-02-21
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANUTA KRYSTYNA WIECZOREK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK PIOTR SIEROSŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2005-11-03
ZBIGNIEW STEFAN WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-28
2009-08-24
ANDRZEJ JÓZEF GOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-28
2008-08-20
ZBIGNIEW WAWRZEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-24
2011-02-21
MACIEJ ROMAN STANKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-24
2009-11-25
TERESA MONIKA STUDENCKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-21
2022-08-23
JACEK JERZY STUDENCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2011-02-21
TERESA MONIKA STUDENCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2006-12-28
JANINA WANDA SEREDYŃSKA TARGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2002-06-13
BOGUMIŁA JAKUBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2009-08-24
2001-09-06
2010-12-13
"TECHMEX" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-06
2005-12-16
PARTYZANTÓW, 71, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie