KRS 0000199420
REGON47322206200000
NazwaPARTNER FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTNER FINANSOWY
Data rejestracji 12 mar 2004 (21 lat temu) 12 mar 2004
Data usunięcia 21 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 46, ŁÓDŹ, 90-626, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMAMARIAN WŁODZIMIERZ BUŁACZYŃSKI
Wspólnik
2004-03-12
2007-04-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ BUŁACZYŃSKI
Wspólnik
2004-03-12
2007-04-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ DARIUSZ MALEC
Wspólnik
2004-03-12
2007-04-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
CORTARO HOLDING LTD. (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO)
Wspólnik
2007-04-23
2016-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ
CARL ERIK HALLGREN
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-07-31
TADEUSZ PIĘTKA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-07-31
MARIAN WŁODZIMIERZ BUŁACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2016-11-21
JACEK ALEKSANDER WIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-07-31
WOJCIECH MAREK BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-07-31
MARCIN DOMINIK RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-07-31
KATARZYNA MALEC
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2016-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARIAN WŁODZIMIERZ BUŁACZYŃSKI
PREZES
2004-03-12
2007-04-23
ŁUKASZ DARIUSZ MALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-12
2016-11-21
BARTŁOMIEJ BUŁACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-12
2016-11-21
2004-03-12
2007-06-01
PARTNER KREDYTOWO FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-12
2007-06-01
CZĘSTOCHOWSKA, 38/52, ŁÓDŹ, 93-121, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-06-01
2008-11-14
ŻELIGOWSKIEGO, 8/10, ŁÓDŹ, 90-753, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie