KRS 0000036860
REGON01634590400000
Nazwa"CLICKAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLICKAD
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 05 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOCKA, 13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIKONARIKA LTD SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO
Wspólnik
2001-08-20
2006-05-23
DWIEŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI STO TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-05-23
2007-04-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁOTYCH
14032836700000
RENATA KRAWCZYK
Prokurent
2005-04-14
2007-04-05
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER WILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2005-04-14
TOMASZ PIOTR SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2005-04-14
TOMASZ PIOTR WILEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2005-04-14
CLAES HEDBERG
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2006-05-23
PETER NILSSON
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2006-05-23
MARCIN DOMINIK RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2006-05-23
ALEKSANDER WILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-23
2007-04-05
BEATA KRZYŻAGÓRSKA ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-23
2007-04-05
ZBIGNIEW MACIEJ PONIATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-23
2007-04-05
PEKKA SANTERI MAKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-23
2007-04-05
1965-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ ANDRZEJ KRAJEWSKI
CZŁONEK
2001-08-20
2005-04-14
MACIEJ WOJCIECH SOBIERAJSKI
CZŁONEK
2001-08-20
2005-04-14
ALEKSANDER WILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2006-05-23
MACIEJ WOJCIECH SOBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-23
2007-04-05
MACIEJ ANDRZEJ KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-23
2007-04-05
2001-08-20
2001-10-08
ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-08
2005-05-30
WILLOWA, 8/10, WARSZAWA, 00-790, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie