KRS 0000232829
NIP5841031585
REGON19059068100000
NazwaINTERCHEM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERCHEM
Data rejestracji 21 kwi 2005 (19 lat temu) 21 kwi 2005
Data usunięcia 02 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHWASZCZYŃSKA, 151 E, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3396788,90 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3396788,90 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji33967889
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#206 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #2019Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMONIKA ANNA CZAPKIŃSKA
Prokurent
2007-08-17
2008-08-04
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR KĘPIŃSKI
Prokurent
2008-08-04
2013-01-15
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ NĘDZA
Prokurent
2009-05-22
2009-12-02
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK SZAŁKOWSKI
Prokurent
2005-05-06
2006-08-16
PROKURA SAMOISTNA
EDWARD JÓZEF PUJSZO
Prokurent
2007-08-17
2009-05-22
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW TOMASZ PREŚ
Prokurent
2012-08-03
2013-01-15
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ DREWNOWSKI
Prokurent
2010-09-03
2012-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
ARKADIUSZ PREJC
Prokurent
2010-09-03
2012-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW PIOTR ŁEBED
Prokurent
2011-05-19
2013-01-15
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ CHODAKOWSKI MALKIEWICZ
Likwidator
2013-04-24
2016-09-02
MAREK BENEDYKT BĄK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2008-08-04
PIOTR KONRAD NOCEŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2013-03-21
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2013-12-13
PRZEMYSŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2011-12-29
MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2013-03-21
MARTON HUNEK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2013-03-21
JAROSŁAW WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2011-03-22
TOMASZ GRZEGORZ TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2011-03-22
RYSZARD HENRYK MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2008-08-04
WOJCIECH KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2011-03-22
KRZYSZTOF PIETKUN
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2011-03-22
ADAM CHEŁCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2013-03-21
GRZEGORZ JAN SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-03
2011-03-22
AGNIESZKA LENA HOLENDER
Kurator
2013-04-10
2016-09-02
MARTA MAŁYSA
Kurator
2015-07-31
2015-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ CEZARY CHODAKOWSKI MALKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2012-05-30
ZBIGNIEW PIOTR ŁEBED
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-16
2011-05-19
GRZEGORZ NĘDZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2012-08-03
PAWEŁ GURGUL
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2011-12-29
JACEK SZAŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-16
2007-08-17
BEATA ANNA SZCZYTOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-23
2013-03-21
MACIEJ ILWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-23
2013-03-21
KRZYSZTOF LOBERT
PREZES ZARZĄDU
2013-01-23
2013-03-21
BEATA ANNA SZCZYTOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2012-05-30
BEATA ANNA SZCZYTOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2013-01-15
WOJCIECH FILIPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2012-03-22
TOMASZ KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-22
2013-01-15
DARIUSZ MACIEJ HARŁOZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2013-01-15
KRZYSZTOF WITOLD WILGUS
PREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-01-23
ANDRZEJ SZĘDZIELARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-01-23
JAKUB PIOTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-01-23
2005-04-21
2013-04-24
INTERCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
PAWEŁ CEZARY CHODAKOWSKI MALKIEWICZ
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INTERCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI HURT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE JASMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JASMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NATURAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM-DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW PIOTR ŁEBED
OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGRZEGORZ NĘDZA
ADAMOWSCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "HETMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE KUTNOWSKIE CENTRUM EUROPEJSKIE SEVENTH INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HUBERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPARTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ACATHERIO INVESTMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPARTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RODNEY & FRENCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA HUBERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA REPIŃSKI SKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPIŃSKI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRALA NASIENNA ZIELENIN D. MAŁACHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA SENDOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPEDYCJA REPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOCH2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ GURGUL
CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJACEK SZAŁKOWSKI
FART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBEATA ANNA SZCZYTOWSKA
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW LOGISTYKI I ZAKUPÓW DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ ILWICKI
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BR REALITY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RED SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MEDISERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FLAVOURTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THC FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TEAM 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI THC PF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THC SPV11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLUM RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA IG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA OMIKRON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMIKRON 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMIKRON FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMIKRON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMONIKA ANNA CZAPKIŃSKA
BOBMARK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR KĘPIŃSKI
"NORD INVESTMENTS" SPÓŁKA AKCYJNA DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AVAL-CONSULT KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OSTROWSKA, SZYCHOWSKI, KRAWCZYK, KORPUSIK, GRZECHOWIAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA NORDKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GANEŚA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PUSZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BS LOGISTYKA UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARASWATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK BENEDYKT BĄK
"INTERCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR KONRAD NOCEŃ
"CLICKAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MELVIT" SPÓŁKA AKCYJNA "SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA ŚLĄSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE STOWARZYSZENIE INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH CLICKAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RESOURCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ARTGEIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLEX RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "PISMO" MACZFIT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DECOMONKEY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 ANNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD WOJTKOWSKI
ENTERPRISE INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOCZNO SPÓŁKA AKCYJNA "AGROS NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM MEDYCZNE MAVIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZIELONA BUDKA SPÓŁKA AKCYJNA TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA "MELVIT" SPÓŁKA AKCYJNA "AGROS-HERBY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA "SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA TORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "K INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA" "SONDA" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GRUPA GOSPODARKI ODPADAMI - EKOGAL - EKOPUR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ASSISI PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZA LOGIS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KLUB PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH" W LIKWIDACJI FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU - FOR DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA "CCEE ADVISORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RESOURCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ARTGEIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BISCUIT INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH" W LIKWIDACJI CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA POLSKA OD NOWA NESPERTA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 ANNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRZEMYSŁAW RĄCZKA
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BISCUIT INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA NESPERTA LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NESPERTA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUGLO PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUGLO PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK
TORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ASSISI PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MACZFIT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUGLO PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUGLO PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAGNIESZKA LENA HOLENDER
"EMMA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA KAPITAŁOWA RABAT SERVICE CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESTUP DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESTART UPADŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESTART RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARTA MAŁYSA
"K.B.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DRAGON" PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DABLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIMCO-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAD DOGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFEKT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FRONTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORTUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CEGMARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIVERPAL RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ECO-POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CLEANGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF LOBERT
TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH FILIPCZYK
NATIONWIDE FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABRAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TITBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MELUSOS LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI SOFT DRINKS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ KOPEĆ
" DR ZDROWIE " SPÓŁKA AKCYJNA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITSG RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ MACIEJ HARŁOZIŃSKI
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOZ SPÓŁKA AKCYJNA TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOZ IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA INNOVATION CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SG NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRESCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAIN INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTC.SPV.2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTC.SPV.4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF WITOLD WILGUS
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSINESS CONSULTING TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BUSINESS CONSULTING BIELSKO-BIAŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KOKOSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSINESS CONSULTING CLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSINESS RAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIEJAROSŁAW WOŹNIAK
"INTERCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CRYSTAL HOUSE SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ GRZEGORZ TARCZYŃSKI
VICTORIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PROTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI EKONOMICZNEJ IM. LUDWIGA VON MISESA IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CASINO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BUSINESS ANGEL SEEDFUND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI DANHATCH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA "MDM SPÓŁKA AKCYJNA" AZO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA D POINT ŁĘCZYCA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI INVEST TAŁTY TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA M8 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA M9 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA M10 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA M13 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PV DEVELOPMENT MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD HENRYK MAKOWSKI
"INTERCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ SZĘDZIELARZ
"SLET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIWOJCIECH KACZMAREK
ENTERPRISE OF BUILDING AND ENGINEERING WORK "ENGINEERING" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIKRZYSZTOF PIETKUN
TONSIL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PETROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ CAMPIONE SUPER STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW TOMASZ PREŚ
NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIADAM CHEŁCHOWSKI
"SPIN" SPÓŁKA AKCYJNA GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ALUMINIUM KONIN - IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LEGIZ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPAŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA ECARD SPÓŁKA AKCYJNA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD KONCENTRATÓW I KARM ZWIERZĘCYCH "TRACK" SPÓŁKA AKCYJNA "EKOENERGIZ" SPÓŁKA AKCYJNA WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE" SPÓŁKA AKCYJNA BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA UNIQA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA FŁT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WSS DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA FORTUM MARKETS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PRA GROUP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "WSS DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA AKCYJNA REDBLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NNI MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "NNI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA HYGIEA OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA ECM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA "ORBITVU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRIOGAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA IPOS SPÓŁKA AKCYJNA "WSS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ JAN SZYMAŃSKI
INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CA IB INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA "VIS-INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA "W&P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL POMORZE SPÓŁKA AKCYJNA NORSKE BYGGEKLOSSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SPÓŁKA AKCYJNA FROTEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI "PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA AKCYJNA "REF OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA ACTION SPÓŁKA AKCYJNA REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAST SPÓŁKA AKCYJNA MSU SPÓŁKA AKCYJNA DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA "MARFIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJIPAWEŁ DREWNOWSKI
"DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIARKADIUSZ PREJC
"DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIRMA HANDLOWA DOM POD JAGNIĘCIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJICHWASZCZYŃSKA, 151 E, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
"DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DYSTRYBUCJI INTERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI INTERDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL