KRS 0000528170
NIP8381847564
REGON36000044900000
NazwaCHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHOJECKI
Data rejestracji 23 paź 2014 (10 lat temu) 23 paź 2014
Data usunięcia 09 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 40A, KAMION, 96-330, PUSZCZA MARIAŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11506800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWJANUSZ CHOJECKI
Wspólnik
2014-10-23
2015-01-10
115068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.506.800 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-01-10
2015-01-29
115068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.506.800 ZŁOTYCH
36024963400000
RESOURCE PARTNERS HOLDINGS VI S.Á.R.L.
Wspólnik
2015-01-29
2016-05-09
115068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.506.800 ZŁOTYCH
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2016-05-09
DOMINIK WOJCIECH SMYKLA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2016-05-09
PRZEMYSŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2016-05-09
MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2016-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONANIA CZYNNOŚCI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANUSZ CHOJECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-23
2015-01-29
MARIA CHOJECKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-11-27
2015-01-29
GRZEGORZ JANUSZ ORSZULAK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2016-05-09
TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-29
2016-05-09
2014-10-23
2014-12-05
40A, KAMION, 09-330, PUSZCZA MARIAŃSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie