KRS 0000069389
NIP5262171952
REGON01301791500000
Nazwa"SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSPS HANDEL
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 04 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRÓJECKA, 194, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1150000
Dane podatkowe
NIP 5262171952
data rejestracji 05 maj 1998
status Czynny
73160011270003012205118040
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
78109025900000000142359964
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
84109026040000000137216824
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
04160011270003012205118021
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
12109026040000000137216859
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
62109025900000000144863531
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
83109026040000000137216842
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
29109025900000000147032657
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
83109025900000000147032655
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
58109028350000000154087275
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJŁUKASZ SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2019-03-11
2019-05-24
MAREK NOŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-11
2019-05-24
JAN PAWEŁ BORZUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2011-02-24
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2014-08-05
PIOTR KONRAD NOCEŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2019-03-11
PRZEMYSŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-05
2019-03-11
PIOTR SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2020-02-04
MAREK NOŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2011-02-24
TOMASZ PONIATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2006-09-28
ROBERT SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2004-02-09
ROBERT SZCZĘSNY
Beneficjent
MAREK PUKAS
Beneficjent
PIOTR SZCZĘSNY
Beneficjent
MARIOLA EWA DMOCHOWSKA
reprezentant
MAREK SZCZEPANEK
reprezentant
ROBERT SZCZĘSNY
Beneficjent
POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAREK PUKAS
Beneficjent
POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PIOTR SZCZĘSNY
Beneficjent
POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK SZCZEPANEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2020-02-04
WIKTOR PIOTR SIDORCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-05
2015-02-26
MARIOLA EWA DMOCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-21
2020-02-04
PIOTR BOHDAN SUCHARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-24
2019-03-11
2001-12-10
2002-10-30
GRÓJECKA, 68, WARSZAWA, 02-329, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-30
2011-05-11
GRÓJECKA, 68, WARSZAWA, 02-339, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie