KRS 0000067125
NIP8780008977
REGON87022064700000
NazwaGOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGOLPASZ
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 04 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PTTK, 50, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6749293,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6749293,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6749293
Dane kontaktowe
Email GOLPASZ@GOLPASZ.PL
Dane podatkowe
NIP 8780008977
data rejestracji 10 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWHENDRIK ANTONIE DE HEUS
Beneficjent
1942-10-13
JACOBA ANTHOINETTA ADRIANA BOMERS-DE HEUS
Beneficjent
1968-04-07
KOENRAAD JACOB DE HEUS
Beneficjent
1972-02-15
JACOBUS JOHANNES DE HEUS
Beneficjent
1969-09-05
ADAM SYLWESTER ZALESKI
reprezentant
RYSZARD JÓZEF LORENCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2007-10-03
ANTONI MARIAN BARCIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2016-01-18
MAREK KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2016-01-18
ANDRZEJ KONCICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2016-01-18
BOGDAN PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2016-01-29
JANINA MARIA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2018-03-12
ROMAN JULIAN WILAMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2016-01-18
MAŁGORZATA ADAMIEC
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2018-10-19
ALEKSANDER JANUSZ KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2021-04-02
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2021-04-02
HENDRIK ANTONIE DE HEUS
Beneficjent
KONTROLNE
JACOBA ANTHOINETTA ADRIANA BOMERS-DE HEUS
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA KONTROLNE - UDZIAŁ 17,33%
KOENRAAD JACOB DE HEUS
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA KONTROLNE - UDZIAŁY 41,33%
JACOBUS JOHANNES DE HEUS
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA KONTROLNE - UDZIAŁY 41,33%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW JERZY ŁOPACZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-19
2021-04-02
ADAM SYLWESTER ZALESKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-02
2022-05-04
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ WARNEL
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2017-10-26
JOLANTA MAGDALENA SZYPNICKA WOŁOWIEC
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2021-03-19
STANISŁAW SWOŁEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2002-10-16
BOGUSŁAW SZOSTEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2004-09-29
GRAŻYNA KAZIMIERA CICHUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2021-04-02
PATRYK MATEUSZ WARNEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-13
2021-04-02
WIESŁAW STANISŁAW ILKÓW
PREZES ZARZĄDU
2017-10-26
2021-04-02
2001-12-10
2022-05-04
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-10
2022-05-04
GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-10
2022-05-04
PTTK, 50, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
2015-05-06
2022-05-04
1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2015-05-06
2022-05-04
1092Z - PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
2015-05-06
2022-05-04
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2015-05-06
2022-05-04
0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
2015-05-06
2022-05-04
0163Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
2015-05-06
2022-05-04
0164Z - OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
2015-05-06
2022-05-04
0162Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2015-05-06
2022-05-04
7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
2015-05-06
2022-05-04
5210A - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
2015-05-06
2022-05-04
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie