KRS 0000046056
NIP7750000812
REGON61002350000000
NazwaTEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTEVA KUTNO
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 30 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SIENKIEWICZA, 25, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23303660,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 23303660,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1877036
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5813Z WYDAWANIE GAZET #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANTONI PIETRKIEWICZ
Prokurent
2001-09-20
2005-01-05
ŁĄCZNA
KRYSTYNA BARTCZAK
Prokurent
2001-09-20
2001-11-26
ŁĄCZNA
MIECZYSŁAW BANEK
Prokurent
2001-09-20
2001-11-26
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA MICHALSKA
Prokurent
2001-11-26
2004-04-16
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR KAZIMIERZ BUŁAWA
Prokurent
2002-09-17
2006-01-17
ŁĄCZNA
MICHAŁ BARTKOWIAK
Prokurent
2004-04-16
2005-07-07
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF LOBERT
Prokurent
2004-04-16
2005-08-05
ŁĄCZNA
MAGDALENA GABRIELA BARGIEŁ
Prokurent
2005-08-05
2007-10-11
ŁĄCZNA
JAN KALBARCZYK
Prokurent
2001-09-20
2003-08-01
ŁĄCZNA
JERZY MOGIELNICKI
Prokurent
2001-11-26
2004-05-10
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ PIOTR ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2001-11-26
GRZEGORZ MIAZGA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2001-11-26
TERESA MAGDALENA DUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-08-01
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2004-05-10
AGNIESZKA MAŁGORZATA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-08-01
ADAM CICH
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2005-04-22
ROBERT BADZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2005-04-22
STEVEN D. RUBIN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2006-09-19
NEIL FLANZRAICH
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2006-09-19
SUBBARAO UPPALURI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2006-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIKTOR TOMUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2001-11-26
JACEK ANDRZEJ BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2005-08-05
KRZYSZTOF MACIEJ PAWELCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2006-09-19
JANUSZ ROMAN GUY
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2005-08-05
TOMASZ KORNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2006-09-19
TOMASZ KORNACKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2009-02-04
BOHUMIR POSPISIL
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2006-09-19
MICHAEL EWERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2006-09-19
IWONA TERESA SMATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-19
2008-09-19
JAROSŁAW PLENZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-11
2009-07-31
2001-09-20
2007-01-03
KUTNOWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie