KRS 0000043523
NIP5252113462
REGON01482466400000
Nazwa"POLPHARMA BIURO HANDLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLPHARMA BIURO HANDLOWE
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 28 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBROWIECKA, 6, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6187000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252113462
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCHJERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK
Beneficjent
KAROL SKOCZYLAS
reprezentant
KRZYSZTOF PIOTR WODA
reprezentant
AGATA ŁAPIŃSKA-KOŁODZIŃSKA
reprezentant
MARCIN KAROL SMOLIŃSKI
reprezentant
MARCIN WIESŁAW BRUCHMANN
reprezentant
ARTUR MAKAREWICZ
reprezentant
SEBASTIAN MARIUSZ SZYMANEK
reprezentant
Wspólnik
2001-09-20
2014-02-07
1090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 545.000,00 ZŁOTYCH
73017639500000
Wspólnik
2001-09-20
2020-09-16
72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
43072317400000
Wspólnik
2001-09-20
2021-07-28
11212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.606.000,00 ZŁOTYCH
19092936900000
Wspólnik
2014-02-07
2015-01-19
1.090 (UDZIAŁY WŁASNE DO UMORZENIA)
01482466400000
ANNA DURDYN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2009-05-15
JERZY ANDRZEJ STARAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2009-05-15
STEFAN LUBAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-10
2009-05-15
WŁODZIEMIERZ GRYGLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-10
2004-06-08
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-15
2017-07-11
MIROSŁAW EDWARD RAK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-15
2021-07-28
WŁODZIMIERZ GRYGLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-05-15
2009-12-11
MARKUS WALTER SIEGER
Członek Organu Nadzoru
2017-07-11
2021-07-28
GRZEGORZ LUDWIK CHEŁMICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-30
2021-07-28
JACEK GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-11
2010-02-12
KRYSTYNA ALICJA TARTAKOWSKA
Prokurent
2004-06-08
2014-12-29
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAJMUND IRENEUSZ MARTYNIUK
Prokurent
2008-01-31
2008-07-31
ŁĄCZNA
JERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK
Beneficjent
ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TORBEN JUNG LAURSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2006-12-05
GRZEGORZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-03
2008-01-31
MALCOLM ROSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-10
2004-06-08
JACEK GLINKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2006-09-22
WŁODZIMIERZ GRYGLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2007-08-03
WŁODZIMIERZ GRYGLEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-03
2008-06-11
WŁODZIMIERZ GRYGLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-11
2009-05-15
GRZEGORZ JÓZEF SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2005-04-22
EWA URSZULA BOCHEŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2009-05-15
EWA URSZULA BOCHEŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-15
2010-12-06
2001-09-20
2001-10-10
CICHA, 7, WARSZAWA, 00-353, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-10
2006-06-14
SAPIEŻYŃSKA, 10A, WARSZAWA, 00-215, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie