KRS 0000077973
NIP5251032201
REGON01136956700000
Nazwa"ADAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADAMED
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 149, PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 682000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#211 PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY #4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4646 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2002-02-06
2011-10-17
5.115 (PIĘĆ TYSIĘCY STO PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 255.750 PLN (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
CEZARY TADEUSZ ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2002-02-06
2011-10-17
2728 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136400 ZŁ
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2007-08-31
2011-10-17
5.115 (PIĘĆ TYSIĘCY STO PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 255.750 PLN (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-10-17
2019-01-24
7.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382.000 ZŁ
47229375200000
PIOTR ZDZIECH
Prokurent
2002-02-06
2010-07-02
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Prokurent
2002-04-12
2006-11-24
ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
WOJCIECH KOŹBIAŁ
Prokurent
2010-05-19
2010-07-02
PROKURA ODDZIAŁOWA, SAMODZIELNA - DO REPREZENTACJI ODDZIAŁU SPÓŁKI W WARSZAWIE
MAŁGORZATA GUZY
Prokurent
2013-01-31
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MIROSŁAWA STANISŁAWA ADAMKIEWICZ
Prokurent
2002-02-06
2016-05-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Prokurent
2011-12-07
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
Prokurent
2017-02-06
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Prokurent
2017-02-06
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZADU ALBO PROKURENT.
GRZEGORZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-15
2011-12-07
GRZEGORZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2014-09-18
ŁUKASZ ZBIGNIEW SZARAWARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-24
2012-06-12
MICHAŁ JERZY WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-18
2019-01-24
MACIEJ MIKUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-24
2017-07-03
TOMASZ KRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-06
2019-01-24
TOMASZ JAKUB PODGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-03
2019-01-24
MAŁGORZATA TATIANA KORPUSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-24
2012-04-17
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2011-12-07
MACIEJ WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2002-06-05
2002-02-06
2011-12-07
PIEŃKÓW 149, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie