KRS 0000404829
NIP6792749916
REGON35659235800000
NazwaSILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILVERMEDIA
Data rejestracji 02 sty 2012 (13 lat temu) 02 sty 2012
Data usunięcia 19 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WADOWICKA, 6, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 413500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792749916
data rejestracji 01 sty 2011
status Czynny
13124062921111001062375987
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
32124062921978001062389913
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46124062921111001111696304
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
82114010100000553833001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
85124062921787001062389779
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124062921111001077551875
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
98109028350000000132809702
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ DŁUGOSZ
zgłaszający - członek zarządu
DAWID GĘBALA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ CHYNOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
IRENEUSZ WOCHLIK
Wspólnik
2012-01-02
2016-09-19
786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.600,00 ZŁ
JAROSŁAW BUŁKA
Wspólnik
2012-01-02
2016-09-19
786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.600,00 ZŁ
ANDRZEJ IZWORSKI
Wspólnik
2012-01-02
2015-01-10
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000.00 ZŁ
ŁUKASZ FOLWARCZNY
Wspólnik
2015-01-10
2016-09-19
352 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.200 ZŁ
MICHAŁ FRONT
Wspólnik
2015-01-10
2016-09-19
352 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.200 ZŁ
ADAMED FINANCE LUXEMBOURG S. A R.L.
Wspólnik
2015-03-13
2016-09-19
818 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.800,00 ZŁ
ZORKEDO CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-12-21
2016-09-19
860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.000,00 ZŁ
362483788
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-03-13
2016-09-19
PAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-13
2016-09-19
SŁAWOMIR CHWIERUT
Członek Organu Nadzoru
2015-03-13
2016-03-08
AGNIESZKA ZOFIA CHWIERUT
Członek Organu Nadzoru
2016-03-08
2016-09-19
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NA POZIOMIE 33,30 %, ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH.
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NA POZIOMIE 32,80 %, ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
IRENEUSZ WOCHLIK
PREZES
2012-01-02
2016-09-19
KATARZYNA BEATA DUBNO
CZŁONEK
2015-05-21
2016-04-22
KAROLINA ANNA CZEKAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-22
2016-09-19
ANDRZEJ IZWORSKI
WICEPREZES
2012-01-02
2015-01-10
JAROSŁAW BUŁKA
WICEPREZES
2012-01-02
2016-09-19
2012-01-02
2012-02-01
JULIUSZA LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie