KRS 0000024477
NIP5212654772
REGON01272528300000
NazwaCENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO
Data rejestracji 16 lip 2001 (23 lata temu) 16 lip 2001
Data usunięcia 30 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56331898,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000100,00 PLN
Wartość nominalna akcji31,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1817158
Dane podatkowe
NIP 5212654772
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHIWONA KAMIŃSKA
Prokurent
2001-07-16
2012-04-23
PROKURA SAMODZIELNA
KRYSTYNA SAWICKA LEWANDOWSKA
Prokurent
2001-07-16
2012-04-23
PROKURA SAMODZIELNA
JOLANTA HARASIMOWICZ POPŁOŃSKA
Prokurent
2001-07-16
2002-03-22
PROKURA SAMODZIELNA
ROMAN WEINFELD
Prokurent
2001-07-16
2009-09-23
PROKURA SAMODZIELNA
BEATA KAPROŃ
Prokurent
2001-07-16
2012-04-23
PROKURA SAMODZIELNA
KRZYSZTOF TROJANOWSKI
Prokurent
2001-07-16
2008-02-20
PROKURA SAMODZIELNA
MACIEJ TRYBUCHOWSKI
Prokurent
2001-07-16
2002-09-05
PROKURA SAMODZIELNA
WALDEMAR KUKIEŁKA
Prokurent
2001-07-16
2011-06-14
PROKURA SAMODZIELNA
EWA PAWŁOWSKA
Prokurent
2001-07-16
2012-04-23
PROKURA SAMODZIELNA
ROMAN CYRZYK
Prokurent
2002-03-22
2012-04-23
SAMODZIELNA
PAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
Prokurent
2004-05-24
2008-02-20
PROKURA SAMODZIELNA
MIECZYSŁAW JACEK GRYŃ
Prokurent
2004-09-14
2009-09-23
SAMODZIELNA
BOŻENA KŁOPOTOWSKA
Prokurent
2007-01-16
2010-05-14
PROKURA SAMODZIELNA
WIOLETTA MARCINIAK MIERZWA
Prokurent
2008-01-22
2010-07-30
PROKURA SAMODZIELNA
ANDRZEJ ZAJKO
Prokurent
2008-10-31
2010-05-14
PROKURA SAMODZIELNA
BEATA KRUGLIK
Prokurent
2009-02-10
2010-05-14
PROKURA SAMODZIELNA
JOANNA MARIA PARYS
Prokurent
2018-06-14
2019-08-30
PROKURA SAMODZIELNA
ROMAN CIEPIELA
Prokurent
2018-11-21
2019-08-30
PROKURA SAMODZIELNA
JACEK RADOSŁAW RADZIWILSKI
Prokurent
2003-12-11
2008-02-20
SAMODZIELNA
CEZARY IWAŃSKI
Prokurent
2001-07-16
2001-08-06
ŁĄCZNA
AGATA GAWIN
Prokurent
2001-07-16
2002-09-05
PROKURA SAMODZIELNA
PAWEŁ GŁADYSZ
Prokurent
2001-07-16
2012-04-23
PROKURA SAMODZIELNA
HALINA BOGUTA KOLSKA
Prokurent
2001-07-16
2001-08-06
ŁĄCZNA
AGNIESZKA BUJALSKA
Prokurent
2001-07-16
2002-10-14
PROKURA SAMODZIELNA
KATARZYNA IWANIUK MICHALCZUK
Prokurent
2001-07-16
2004-05-24
PROKURA SAMODZIELNA
PIOTR KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI
Prokurent
2009-09-23
2010-10-27
PROKURA SAMODZIELNA
KATARZYNA ANNA BUREK
Prokurent
2017-04-18
2018-06-14
PROKURA SAMODZIELNA
JACEK DARIUSZ BORMAN
Prokurent
2002-11-22
2009-01-21
PROKURA SAMODZIELNA
WOJCIECH LESZEK RUTKOWSKI
Prokurent
2003-02-03
2012-02-29
PROKURA SAMODZIELNA
BEATA MARKIEWICZ
Prokurent
2003-02-03
2008-02-20
PROKURA SAMODZIELNA
MAGDALENA RASZDORF
Prokurent
2001-07-16
2006-11-23
PROKURA SAMODZIELNA
DOROTA JADWIGA PLACZYŃSKA
Prokurent
2003-02-03
2017-04-18
PROKURA SAMODZIELNA
KRZYSZTOF ZBIGNIEW KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2001-12-28
MARIA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2001-08-24
JANUSZ DEDO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2002-05-11
CEZARY KRZYSZTOF SMORSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2005-01-07
PAWEŁ KAZIMIERZ LEMAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-02-24
LUBOMIR CHARCHALIS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-04-03
PRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2005-01-07
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2003-01-08
KEVIN MARK TEMPESTINI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2007-05-11
MAURO ALBENGA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2005-01-07
MAREK GRZEGORZ LUSZTYN
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2011-04-06
CHRISTOPHER KOSMIDER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2008-04-14
DARIUSZ ROBERT CHORYŁO
Członek Organu Nadzoru
2005-01-07
2008-09-12
GRZEGORZ PAWEŁ PIWOWAR
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2017-09-20
ELŻBIETA IWONA ŻUCHAJ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2015-05-08
MATEUSZ MICHAŁ GOŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2009-01-02
2017-10-20
ELŻBIETA KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-02
2017-10-20
PIOTR STANISŁAW ALICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-02
2010-10-27
DOROTA DOBIJA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-08
2015-07-16
RÓŻA URSZULA MILIC CZERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-08
2019-08-30
KAMILLA MARIA MARCHEWKA BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-16
2019-08-30
ADAM NIEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-18
2017-10-20
TOMASZ MACIEJ STYCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2019-03-01
MAREK TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2019-08-30
ADAM HAWRYLUK
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2019-08-30
SŁAWOMIR OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2019-08-30
PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-14
2019-08-30
MARIO COLLARI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-29
2012-07-03
KRZYSZTOF KONRAD NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-06
2015-05-08
ROBERTO VERGNANO
Członek Organu Nadzoru
2012-07-03
2017-04-18
JERZY MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2001-08-24
PIOTR ROBAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2004-05-24
PIOTR MIECZYSŁAW GAJDZIS
Członek Organu Nadzoru
2005-01-07
2008-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2) JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM, 3) PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH SWOJEGO UMOCOWANIA
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
PREZES ZARZĄDU
2003-04-03
2003-10-16
ADAM NIEWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2004-06-08
JAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
PREZES
2003-10-16
2009-06-09
WOJCIECH LESZEK RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-06
2009-06-09
WOJCIECH LESZEK RUTKOWSKI
P.O. PREZESA ZARZĄDU
2009-06-09
2009-12-04
WOJCIECH LESZEK RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2018-06-14
JAN KUŹMA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-16
2002-08-28
KRYSTYNA PULIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2002-06-27
WOJCIECH KOLENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2001-10-05
JACEK RADOSŁAW RADZIWILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-06
2008-02-20
PIOTR KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-04
2018-06-14
PIOTR TELEON
PREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2019-08-30
KATARZYNA ANNA BUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-14
2019-08-30
MARCIN SADLEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2002-08-28
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2007-11-06
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO DNIA 13.10.2002 R.
2002-08-28
2002-10-30
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ NA OKRES MAKSYMALNIE DO 5 MIESIĘCY TJ. DO 13.12.2002 R.
2002-10-30
2003-01-08
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
PREZES ZARZĄDU - POWOŁANY NA OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA 13.12.2002
2003-01-08
2003-04-03
2001-07-16
2019-08-30
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-16
2019-08-30
CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-16
2019-08-30
WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-08
2019-08-30
6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA W PEŁNYM DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE
2013-05-07
2019-08-30
6622Z - SPÓŁKA MOŻE WYKONYWAĆ INNE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE USTALONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA ORAZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO, W TYM DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
BŁAŻEJ MAREK BORZYM
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PCO SPÓŁKA AKCYJNAADAM NIEWIŃSKI
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "EXPANDER" SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION POLAND PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESA SPÓŁKA AKCYJNA OTB FUND ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NETGURU SPÓŁKA AKCYJNA CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKAJAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "AKON JOANNA PAPIERSKA SPÓŁKA JAWNA" GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH LESZEK RUTKOWSKI
PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA IZBA DOMÓW MAKLERSKICH "DOM MAKLERSKI BANKU BPS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAROMAN WEINFELD
FUNDACJA OCHRONY PAMIĘCI OBOZU ZAGŁADY W TREBLINCEMACIEJ TRYBUCHOWSKI
IDM SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAWALDEMAR KUKIEŁKA
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA 3V SPÓŁKA AKCYJNA "ADAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA ADPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ADAMED FARMACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADAMED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIODEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRERYK SPÓŁKA AKCYJNA TECHQUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILVERMEDIA QLOGIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NENEQUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIECZYSŁAW JACEK GRYŃ
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCIBOŻENA KŁOPOTOWSKA
IZBA DOMÓW MAKLERSKICHWIOLETTA MARCINIAK MIERZWA
QUALIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ ZAJKO
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ STANDARDÓW DORADZTWA FINANSOWEGOBEATA KRUGLIK
FUNDACJA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJUROMAN CIEPIELA
ALLFUNDS BANK S.A.U. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCEMARIA WIŚNIEWSKA
"PELION" SPÓŁKA AKCYJNAJANUSZ DEDO
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICHCEZARY KRZYSZTOF SMORSZCZEWSKI
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA POLKOMTEL SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ATM SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PEKAO FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA ELIXIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA VICIS NEW INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA CONNECTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA LEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA GOPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESLINKCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IN10S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PETERHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PEM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CKS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PETWORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AAW III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ C. SMORSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA (DAWNIEJ PETERHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) TWISTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA OCEAN GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPARADOS SPÓŁKA AKCYJNA ELIXIR GROUP SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ KAZIMIERZ LEMAŃCZYK
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKO KAMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA PROFLOWTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUBOMIR CHARCHALIS
PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA "HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PEKAO FUNDUSZ KAPITAŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO TELECENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IMA PHARMA BEATA CHARCHALIS SPÓŁKA JAWNA LUBO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA "REZYDENT" SPÓŁKA AKCYJNA ECARD SPÓŁKA AKCYJNA DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF "HEAT ENGINEERING TECHNOLOGY EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI W LIKWIDACJI PARTNERZY INWESTYCYJNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA EUROKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DOTPAY SPÓŁKA AKCYJNA EKOZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA P24 DOTCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENT SPÓŁKA AKCYJNAMAREK GRZEGORZ LUSZTYN
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MBANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA MTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEM OCHRONY BANKÓW KOMERCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNACHRISTOPHER KOSMIDER
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNADARIUSZ ROBERT CHORYŁO
"WARSAW INVESTORS GROUP PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ PAWEŁ PIWOWAR
PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO AUTO FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ASSET SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO LEASING I FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO LEASING HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMIELŻBIETA IWONA ŻUCHAJ
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIRLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KOPKO & ŻUCHAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMATEUSZ MICHAŁ GOŁĄB
PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLECURE SPÓŁKA AKCYJNAELŻBIETA KRAKOWIAK
GIRLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO USŁUGI KORPORACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR STANISŁAW ALICKI
INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNADOROTA DOBIJA
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNARÓŻA URSZULA MILIC CZERNIAK
CHL KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAMILLA MARIA MARCHEWKA BARTKOWIAK
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ MACIEJ STYCZYŃSKI
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GLOBE TRADE CENTRE" SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNAMAREK TOMCZUK
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC II SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASI VINCI SPÓŁKA AKCYJNAADAM HAWRYLUK
DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA IT SOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFESSIONALS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PROFESSIONALS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR OLSZEWSKI
PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR KOZŁOWSKI
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA BONDSPOT SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA DOMÓW MAKLERSKICH "PEKAO FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNABANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIRLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "HOTEL JAN III SOBIESKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PEKAO FUNDUSZ KAPITAŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO USŁUGI KORPORACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA SRPBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PEKAO FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" PEKAO LEASING HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BDP INCORPORE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "DRESSO-COLOR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJACEK RADOSŁAW RADZIWILSKI
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNA KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA EUROWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROWAGON INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN KUŹMA
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA BONDSPOT SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA IZBA DOMÓW MAKLERSKICH SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA "KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA" "DE IURE CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AFORTI FACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNA "DOM MAKLERSKI BANKU BPS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MEEST TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA AKCYJNA "JZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA NMG SPÓŁKA AKCYJNA BDC DEVELOPMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DĘBOWY PARK III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA AVENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH KOLENDA
TBF 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DIGITAL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJICEZARY IWAŃSKI
UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA PGU CAPITAL TOWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPS INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ GŁADYSZ
DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOCZNIA REMONTOWA "PARNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA IWANIUK MICHALCZUK
GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI
INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO TELECENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKATARZYNA ANNA BUREK
PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR TELEON
PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA MOPI.AI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAJACEK DARIUSZ BORMAN
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNABEATA MARKIEWICZ
PEKAO INVESTMENT BANKING SPÓŁKA AKCYJNAMARCIN SADLEJ
"COLIAN HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA MSX RESOURCES SPÓŁKA AKCYJNA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA SUWARY PACKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA "EMF INVESTMENT PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SUWARY" SPÓŁKA AKCYJNA W PABIANICACH CC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIEPIELA & SADLEJ CONSULTING SPÓŁKA JAWNA DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PREGO SPÓŁKA AKCYJNA THULIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA EULAB LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SFUMATO ARTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TODIS CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLESZEK PIOTR NAŁĘCZ
SGL CARBON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "CERAMIKA NOWA GALA" SPÓŁKA AKCYJNA "DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA QUALIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG SPÓŁKA AKCYJNA "1 INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SGL CARBON SPÓŁKA AKCYJNA MEGA PLUS SPÓŁKA AKCYJNA "FORT MOKOTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DOM DEVELOPMENT MORSKIE OKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PKO BP INWESTYCJE - NOWY WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO BP INWESTYCJE - NEPTUN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARNIA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI QUALIA - REZYDENCJA FLOTYLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FORT MOKOTÓW INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI QUALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA - RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESIDENCE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI SCOOLARIS W LIKWIDACJI NEOS STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIO COLLARI
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNAROBERTO VERGNANO
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNAJERZY MARKIEWICZ
PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ - EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ESKOM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ROBAK
PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO USŁUGI KORPORACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR MIECZYSŁAW GAJDZIS
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO AUTO FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO LEASING I FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO LEASING HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIWOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "POLSKIE ORŁY" W LIKWIDACJI INTERNATIONAL PRODUCTS CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ARTHUR FERGUSON" T. FROSZTĘGA SPÓŁKA JAWNA CYNAMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NEW MEDIA VENTURES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL