KRS 0000426797
NIP7010348346
REGON14620588400000
NazwaEKO KAMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEKO KAMPANIA FINANSOWA
Data rejestracji 12 lip 2012 (12 lat temu) 12 lip 2012
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17000
Dane kontaktowe
Email OFFICE@EKO-KAMPANIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR FRANCISZEK KLINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-14
2014-07-17
PIOTR STANISŁAW BANASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-17
2020-06-19
HUBERT PIWOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-17
2016-06-06
TOMASZ KRYCZKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-06
2020-06-19
NGOC TINH ANH NGUYEN
Członek Organu Nadzoru
2020-06-19
2024-09-13
THE MANH NGUYEN
Członek Organu Nadzoru
2020-06-19
2024-09-13
VAN TUNG LE
Członek Organu Nadzoru
2020-06-19
2024-09-13
BARTŁOMIEJ JAKUB GROCHULSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-14
2020-06-19
DAVID JOHN WALLIS
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2014-02-14
ALICJA BEYM
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2014-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Jedyny Akcjonariusz
2014-02-14
2014-07-17
14210832200000
VAN DUNG NGUYEN
Jedyny Akcjonariusz
2020-06-19
2024-09-13
1996-09-28
2012-07-12
2012-11-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-28
2013-12-04
BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-04
2014-02-14
DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie