KRS 0000044820
REGON01066542400000
Nazwa"TINWESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTINWESTOR
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 01 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROMAN MŁYNIEC
Wspólnik
2001-09-25
2005-01-10
25.804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.290.200 ZŁOTYCH
TINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-25
2012-06-01
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
010665453
WACŁAW WIESŁAW OLESIŃSKI
Likwidator
2008-04-24
2012-06-01
SŁAWOMIR GABRIEL PĘKALA
Likwidator
2008-04-24
2012-06-01
ANDRZEJ ANTONI BUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-10-29
BOHDAN JULIAN GÓRNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2012-06-01
ROMAN MARIAN MŁYNIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-10-29
MAREK ANDRZEJ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2012-06-01
RAFAŁ PIOTR NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-10-29
WACŁAW WIESŁAW OLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-10-29
ALEKSANDER ZBIGNIEW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2012-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER ZBIGNIEW NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2004-10-29
BOHDAN GÓRNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2004-10-29
WACŁAW WITOLD NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2004-10-29
SŁAWOMIR GABRIEL PĘKALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-29
2008-04-24
WACŁAW WIESŁAW OLESIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2008-04-24
2001-09-25
2006-10-12
"ROLIMPEX - TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-12
2008-04-24
"TINWESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-25
2007-05-31
AL. JEROZOLIMSKIE, 146D, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie