KRS 0000591343
NIP5272682051
REGON14625156500000
NazwaGREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGREENYARD MYCOCULTURE POLAND
Data rejestracji 11 gru 2015 (9 lat temu) 11 gru 2015
Data usunięcia 13 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 42, KARSZEW, 98-100, ŁASK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18222250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18222250,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18222250
Dane kontaktowe
Email POCZTA@MYKOGEN.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5272682051
data rejestracji 05 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMONIKA NACHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2018-03-09
STEFAAN ARTHUR VANDAELE
Członek Organu Nadzoru
2018-03-09
2019-05-13
VEERLE MARIA DEPREZ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-09
2019-02-20
1960-07-14
MAARTEN FRANS PEERS
Członek Organu Nadzoru
2019-02-20
2019-05-13
BART JOHAN ELIAS
Członek Organu Nadzoru
2019-02-20
2019-05-13
MARLEEN VAESEN
Członek Organu Nadzoru
2018-03-09
2018-10-30
WITOLD ZAPĘDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2018-03-09
PAULINA PIETKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2018-03-09
TOMASZ RADOSŁAW KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2018-03-09
SŁAWOMIR KARASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2018-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RAFAŁ PIOTR NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2019-05-13
MICHAŁ ANDRZEJ KOMINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2019-05-13
PRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2016-12-15
MICHAŁ MAŚLANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2017-02-23
JOANNA MAGDALENA KOMOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-23
2018-05-24
2015-12-11
2018-03-09
MYKOGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie