KRS 0000026109
NIP8130268159
REGON00003464800000
NazwaZELMER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZELMER
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HOFFMANOWEJ, 19, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 152000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 152000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15200000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITADEUSZ MACIAK
Prokurent
2001-08-27
2002-03-20
SAMODZIELNA
JÓZEF ZYGMUNT BENEDYK
Prokurent
2001-08-27
2002-03-20
SAMODZIELNA
WIESŁAW JAN ZABŁOCKI
Prokurent
2001-08-27
2002-03-20
SAMODZIELNA
HENRYK ZBIGNIEW KUDYBA
Prokurent
2001-08-27
2002-03-20
SAMODZIELNA
MARIA WRÓBEL
Prokurent
2001-08-27
2002-03-20
SAMODZIELNA
STANISŁAW ZBIGNIEW MICAŁ
Prokurent
2002-03-20
2005-07-06
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ ANTONI DARŁAK
Prokurent
2002-12-12
2005-07-06
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ TOMASZ GDULA
Prokurent
2012-08-17
2017-05-31
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW TADEUSZ LECH
Prokurent
2001-08-27
2002-12-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR DOŁĘGA
Prokurent
2011-02-10
2012-08-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA WOJTASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2001-11-15
JANUSZ GEMBAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2013-05-16
ANDRZEJ STANISŁAW PRAS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2005-04-22
TOMASZ DERA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-16
2006-07-17
MAŁGORZATA MOLAS
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2005-04-22
MICHAŁ BONI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2007-10-31
JACEK SIWICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2013-05-16
SŁAWOMIR FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2007-10-31
ALEKSANDER KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2007-10-31
RAFAŁ BOGUSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2009-12-17
RYSZARD KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-07-17
ANDRZEJ GROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2009-07-09
JERZY BOGUSŁAW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2009-07-09
MARIUSZ CIECHOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2009-07-09
CORNELIS MICHAEL ANGELO POTTERS
Członek Organu Nadzoru
2010-01-27
2013-05-16
ANDRZEJ MARIA ZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-25
2013-05-16
WOJCIECH MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-15
2013-05-16
RALF FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-09-25
HEIKO SCHLETZ
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-09-25
JOACHIM WECKWERTH
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-09-25
KONRAD TOMASZ POKUTYCKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2015-03-04
KRZYSZTOF PIÓRO
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2013-05-16
ERIC MCCLOSKEY
Członek Organu Nadzoru
2010-01-27
2013-05-16
KRZYSZTOF STANISŁAW IWAN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2004-02-16
HALINA KRASOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2004-10-26
KRZYSZTOF ANTONI DYNIA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2006-07-17
MONIKA NACHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
2011-06-27
ANDRZEJ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
2010-01-27
VOLKER KLODWIG
Członek Organu Nadzoru
2015-03-04
2015-09-23
KONRAD POKUTYCKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2017-05-31
ANDREA WILLMEROTH
Członek Organu Nadzoru
2015-03-04
2016-03-31
ZDZISŁAW CHABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
2013-05-16
PETER BASTAR
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-09-25
RUDOLF KLÖTSCHER
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2017-05-31
JÜRGEN STRZIGA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2015-03-04
JÜRGEN STRZIGA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-31
2017-05-31
JOHANNES KRABICHLER
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2015-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOŻENA MARTA OBORSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2001-11-15
RYSZARD JANOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2001-11-15
STANISŁAW GRZEGORZ KUBIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2001-11-15
ANDRZEJ MACIEJ LIBOLD
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2005-11-22
ZYGMUNT JACEK MARCHLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2006-09-01
WŁADYSŁAW PIOTR ZYGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2008-08-01
GRZEGORZ ANTONI DARŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2011-02-10
STANISŁAW ZBIGNIEW MICAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2009-11-19
JANUSZ KRZYSZTOF PŁOCICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2006-04-11
JANUSZ KRZYSZTOF PŁOCICA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2014-07-22
TOMASZ MODZELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2011-02-10
WIESŁAW ZABŁOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-01
2011-02-10
TOMASZ TADEUSZ SKAŁACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-01
2009-08-04
MAGDALENA BARTOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-16
2012-04-18
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-18
2014-03-25
PIOTR KAZANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-20
2014-07-22
JOLANTA KONDRACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-20
2014-07-22
MARCIN TOMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-31
2017-05-31
ZDZISŁAW TADEUSZ GRUSZKOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2005-07-06
JAKUB PRZEMYSŁAW BUJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-06
2017-05-31
HARTMUT STEFAN JUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-12
2016-06-06
TOMASZ ADAM MODZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-22
2016-03-31
2001-07-06
2017-05-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-06
2017-05-31
ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-06
2017-05-31
HOFFMANOWEJ, 19, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
2015-08-20
2017-05-31
2751Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2010-01-27
2017-05-31
2752Z - PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2010-01-27
2017-05-31
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2010-01-27
2017-05-31
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2010-01-27
2017-05-31
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2010-01-27
2017-05-31
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2010-01-27
2017-05-31
731 - REKLAMA
2010-01-27
2017-05-31
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-12-08
2017-05-31
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu Grupy Zelmer
4 900 046,37 zł
2 498 767,47 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiBOŻENA MARTA OBORSKA
ZELMERSTANISŁAW GRZEGORZ KUBIT
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KROSNO" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ MACIEJ LIBOLD
CMC CENTROZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE" SPÓŁKA AKCYJNA "CHEMIFARB" SPÓŁKA AKCYJNA SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNAZYGMUNT JACEK MARCHLIK
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWŁADYSŁAW PIOTR ZYGO
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HENRYK BORKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD METALOWY ZELMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ ANTONI DARŁAK
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WELDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA EDUKACYJNO-EKOLOGICZNA HOMINISTANISŁAW ZBIGNIEW MICAŁ
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA KONERG ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCIJANUSZ KRZYSZTOF PŁOCICA
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORPHEE TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VRG SPÓŁKA AKCYJNA REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA "TREND FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA DCG SPÓŁKA AKCYJNA MARLBOROUGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MARLBOROUGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA DANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA CHIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ MODZELEWSKI
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ YAWAL SPÓŁKA AKCYJNAWIESŁAW ZABŁOCKI
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAGDALENA BARTOŚ
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED MORĄG SPÓŁKA AKCYJNA "PAGED" SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA "SKLEJKA - PISZ" PAGED SPÓŁKA AKCYJNA COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA PAGED PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MINERALNA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PAGED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE IVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PAGED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI THUMOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FORBIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRANS.EU GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PAGED PISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PAGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA IFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MYBENEFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA BENEFIT INTELLECTUAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MW LEGAL 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FITSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRESOR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TURBINE ANALYTICS SPÓŁKA AKCYJNA BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASPARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAKEITRIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIT INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINEXIS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE SPORT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCEPT SELF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMC2 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA FIT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN TOMKIEWICZ
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED MORĄG SPÓŁKA AKCYJNA REMZEL - ZAKŁAD REMONTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE" EUROPA SYSTEMS RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA SYSTEMS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THUMOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED PISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PAGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÓZEF ZYGMUNT BENEDYK
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-SERWIS & SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY" WANDA I PAWEŁ BENEDYK SPÓŁKA JAWNAHENRYK ZBIGNIEW KUDYBA
"EURO-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEWA WOJTASIEWICZ
ZELMER AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA "PROGRESS AND BUSINESS" PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ DERA
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA "MEDISOW" SPÓŁKA AKCYJNAMAŁGORZATA MOLAS
WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAWIERCIU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA "ENERGOSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ BONI
AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH "MEDYCYNA RODZINNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA KOSMETYKÓW "MIRACULUM" SPÓŁKA AKCYJNA SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR W LIKWIDACJI UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA OTWARTY DIALOGJACEK SIWICKI
LPP SPÓŁKA AKCYJNA ENTERPRISE INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CREDIT AGRICOLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "SFINKS POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA EVIOSYS PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KINOPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA OPAKOWAŃ BLASZANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE STOWARZYSZENIE INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH DECORADOR SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA "K INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA" POLSKA GRUPA GOSPODARKI ODPADAMI - EKOGAL - EKOPUR SPÓŁKA AKCYJNA LOGIS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNASŁAWOMIR FRĄCKOWIAK
ELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNAALEKSANDER KACPRZYK
OPOCZNO SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ BOGUSŁAWSKI
"PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA" SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNARYSZARD KACZOR
REMZEL - ZAKŁAD REMONTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ CIECHOMSKI
PAŃSTWOWE MAGAZYNY USŁUGOWE POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "SPATIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INSTYTUT TURYSTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JURAJSKI AGRO FRESH PARK SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ TOMASZ GDULA
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCORNELIS MICHAEL ANGELO POTTERS
BESTFOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA AMORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIANDRZEJ MARIA ZDEBSKI
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W KRAKOWIE JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA "GREMI INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA KCI SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA PRAWA SPÓŁEK I INWESTYCJI, NĘDZA, SZUMAŃSKI, ZDEBSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWA IVY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI INSSUE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH MAŁEK
"AGC AUTOMOTIVE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPERIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRALF FUCHS
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHEIKO SCHLETZ
BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKONRAD TOMASZ POKUTYCKI
BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MŁYN NAD WARTĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APPLIA POLSKA FIORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EKSPANSJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "NIOBE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROYAL SAIL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BSH WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NOWY MANHATTAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - MŁODZIENIASZEK PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA DZIELNICA DUBOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FILMOWA RESIDENCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA JK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STASZELÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - OSIEDLE ŻEROMSKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA PAAN CAPITAL GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- OSIEDLE TERMALNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA GRUPA ORYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSIG MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZDZISŁAW TADEUSZ GRUSZKOŚ
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJJAKUB PRZEMYSŁAW BUJAK
KLUB SPORTOWY "URSUS"KRZYSZTOF PIÓRO
"HASTE CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "BIELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHARTMUT STEFAN JUST
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ ADAM MODZELEWSKI
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED MORĄG SPÓŁKA AKCYJNA "PAGED" SPÓŁKA AKCYJNA "GAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SKLEJKA - PISZ" PAGED SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA GAMET SPÓŁKA AKCYJNA ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROWCROFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ROWCROFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLCOM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THUMOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VBC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAGED PISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PAGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - MŁODZIENIASZEK PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWAKRZYSZTOF STANISŁAW IWAN
STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA HSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJHALINA KRASOWSKA
JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI ZELMER HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEOLIA TRANSPORT PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CONNEX SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CONNEX MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKP CARGO TERMINALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMONIKA NACHYŁA
EVIDEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "RSQ MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ URGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA KOOPEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYKOGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNAKONRAD POKUTYCKI
APPLIA POLSKA ELEKTROEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA "EKSPANSJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INWESTORIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TREG SPÓŁKA KOMANDYTOWAZDZISŁAW CHABOWSKI
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA GOODYEAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PLAST-MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MULTIMEDIA CAPITAL GROUP" SPÓŁKA AKCYJNAPETER BASTAR
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRUDOLF KLÖTSCHER
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÜRGEN STRZIGA
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSKARB PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STORA ENSO RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLSKIE HUTY STALI"-HUTA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA KOTŁÓW "FAKOT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA ZESPÓŁ UZDROWISK KRAKOWSKICH SPÓŁKA AKCYJNA NAFTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA KOZIELSKA FABRYKA MASZYN "KOFAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PKP ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PGE ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZAKŁADY ROWEROWE "ROMET" SPÓŁKA AKCYJNA RUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FARMACJA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY MECHANICZNE "GLIMAG" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "SPLOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH "CHEMOINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA CERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TORUŃSKA PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "MERINOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA "TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "TRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. "TREMOWENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY "KOLNIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "TRANSBUD - OLKUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU "PETROBALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "EKO-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "OPOLANKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "CONNEX SANOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEOLIA TRANSPORT PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA - WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DRUKARNIA NARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CEMENTOWNIA WEJHEROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I POPRAWY ŚRODOWISKA "HYDROEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA - KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA PARKING - WSPÓLNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI DESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA "LUBINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE RYBOŁÓSTWA MORSKIEGO "TRANSOCEAN" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "CEMENTOWNIA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA CEZ SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO "PROGAZ" SPÓŁKA AKCYJNA MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE SPÓŁKA AKCYJNA DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR DOŁĘGA
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STOMIL-EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHOFFMANOWEJ, 19, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-ZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD REMONTOWY ELEKTROMECHANIKI MASZYN I URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH "ZELDŹWIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PROZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FOLMER SVENDSEN A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE "SPP-INNOWACJE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COMMCORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL