KRS 0000051673
NIP8651008277
REGON83023450500000
NazwaHSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 13 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 23, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28875798,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #3040Z PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOWspólnik
2001-10-11
2015-07-13
95.723 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.061.098 ZŁ
83000544300000
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-11
2015-07-13
96.138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.113.388 ZŁ
Wspólnik
2001-10-11
2015-07-13
37.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.701.312 ZŁ
00674641000000
KRZYSZTOF STANISŁAW IWAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-07-30
WIESŁAWA BEATA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2015-07-13
RAFAŁ MAREK DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2007-11-14
TADEUSZ ANTONI WALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2005-08-04
ANDRZEJ MICHAŁ CAL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2006-08-04
RYSZARD JÓZEF DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2004-07-06
WALDEMAR ZANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2005-02-11
SYLWIA DANUTA LIPKO
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2008-12-15
IWONA TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-14
2015-07-13
LIDIA KRYSTYNA KOŁODZIEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-15
2015-07-13
ADAM PILECKI
Powiernik
2011-01-25
2015-07-13
BERNADETA JAWORSKA
Prokurent
2004-07-09
2015-07-13
ODDZIELNA
ANDRZEJ EUGENIUSZ UJDA
Prokurent
2004-07-09
2004-10-14
ODDZIELNA
ALDONA JOLANTA OLSZYŃSKA
Prokurent
2009-07-08
2015-07-13
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ SPÓŁKI. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
ALEKSANDER SZCZUPAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2002-11-21
BARBARA HANNA KARAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-07-30
MIROSŁAW SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-06-16
ALEKSANDER PIOTR BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2003-07-30
ANDRZEJ EUGENIUSZ UJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-16
2004-03-09
CEZARY KUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2015-07-13
BOŻENA STANISŁAWA CZARNOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2009-04-17
HENRYK WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2015-07-13
SYLWIA DANUTA LIPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-20
2015-07-13
2001-10-11
2011-01-25
HSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2006-12-29
KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2006-12-29
2007-01-24
WŁDYSŁAWA GRABSKIEGO, 23, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie