KRS 0000024058
REGON69065780800000
NazwaSERWIS INWESTYCJE TECHNOLOGIE "EKO-KANADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSERWIS INWESTYCJE TECHNOLOGIE "EKO-KANADOM"
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 07 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEODETÓW, 1, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPIOTR JERZY SZEWCZYK
Wspólnik
2001-09-27
2001-12-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ MICHAŁ GRUDZIEŃ
Wspólnik
2001-06-29
2001-12-31
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8000 ZŁ.
Wspólnik
2001-06-29
2001-12-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ.
00803221200000
Wspólnik
2001-06-29
2001-09-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ.
69054606100000
JERZY WIESŁAW FILA
Wspólnik
2001-06-29
2007-09-07
1930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 965000 ZŁOTYCH
MARIUSZ MICHAŁ GRUDZIEŃ
Prokurent
2002-01-07
2007-09-07
SAMODZIELNA
JERZY WIESŁAW FILA
Prokurent
2001-06-29
2002-01-07
SAMODZIELNA
ADAM PILECKI
Powiernik
2004-11-22
2007-09-07
ADAM PILECKI
ZARZĄDCA
2004-02-26
2004-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A. W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B. W SPRAWACH PONAD ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARIUSZ MICHAŁ GRUDZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2002-01-07
JERZY WIESŁAW FILA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2007-09-07
JAN TADEUSZ BRZECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-22
2007-09-07
2001-06-29
2002-01-07
"SERWIS-INWESTYCJE-TECHNOLOGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie