KRS 0000421834
NIP5252532785
REGON14613729500000
NazwaBENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBENEFIT IP
Data rejestracji 23 maj 2012 (12 lat temu) 23 maj 2012
Data usunięcia 24 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 2, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252532785
data rejestracji 01 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆWspólnik
2012-05-23
2022-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
75072167000000
MONIKA PATRYCJA HERTEL
Prokurent
2015-10-16
2017-10-12
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
reprezentant
ADAM JAKUB RADZKI
reprezentant
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI BENEFIT IP SP. Z O.O. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) JEST TAKŻE AGNIESZKA VAN BERGH, MAŁŻONKA JAMESA VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 38,43% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BENEFIT IP SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKA VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI BENEFIT IP SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH
Beneficjent
AGNIESZKA VAN BERGH JEST POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI BENEFIT IP SP. Z O.O. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. JEST JAMESA VAN BERGH, MAŁŻONEK AGNIESZKI VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 38,43% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM BENEFIT IP SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKA VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI BENEFIT IP SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR TADEUSZ MAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-23
2014-02-21
TOMASZ MICHAŁ JÓZEFACKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2015-10-16
IZABELA WALCZEWSKA SCHNEYDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-21
2019-07-24
ADAM KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-21
2017-10-12
PAWEŁ MARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-16
2016-06-13
GRZEGORZ ANDRZEJ MĘDZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-13
2017-02-08
ARKADIUSZ ADAM HANSZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2019-02-21
ADAM JAKUB RADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-12
2022-01-04
EMILIA ROGALEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-12
2020-11-12
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-12
2022-10-24
2012-05-23
2015-12-21
CANALETTA, 4, WARSZAWA, 00-099, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie