KRS 0000031777
NIP1132313848
REGON01733905300000
NazwaSTROER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTROER MEDIA
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 10 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 2, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132313848
data rejestracji 14 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEUDO MULLER
Beneficjent
1960-04-14
DIRK STROER
Beneficjent
1969-06-08
ANNA SMYCZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STROER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-27
2024-04-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN
270668817
STEPHANE RAUBER
Prokurent
2001-09-18
2003-02-04
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA ELEONORA GODLEWSKA
Prokurent
2011-11-23
2014-11-12
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ SZKUTA
Prokurent
2014-09-22
2018-03-27
PROKURA ŁĄCZNA
UDO MULLER
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STRÖER MANAGEMENT SE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE STRÖER SE & CO. KGAA, KTÓRA JEST POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STROER POLSKA SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
DIRK STROER
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STRÖER MANAGEMENT SE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE STRÖER SE & CO. KGAA, KTÓRA JEST POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STROER POLSKA SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ MALINOWSKI
CZŁONEK
2001-07-27
2011-02-08
KLAUS SCHULZE
CZŁONEK
2001-07-27
2002-01-08
ADAM TKACZYK
CZŁONEK
2003-01-10
2014-09-22
TOMASZ JAN ENGLERT
PREZES ZARZĄDU
2011-02-08
2011-11-23
ANDRZEJ JACEK MAGDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-23
2014-09-22
ANDRZEJ JACEK MAGDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-22
2015-10-28
ARTUR SŁAWOMIR MUSZKIET
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2017-01-03
ANDRZEJ JACEK MAGDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-03
2018-11-26
MACIEJ PACIOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-26
2022-04-19
ANNA SMYCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-19
2024-04-10
2001-07-27
2002-11-04
STROER PLAKAT TECHNIC MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-27
2003-08-01
DĄBRÓWKI, 6, WARSZAWA, 03-909, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-01
2017-06-24
BELWEDERSKA, 6A, WARSZAWA, 00-762, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie