KRS 0000131299
REGON01268876000000
NazwaSTROER MEDIA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTROER MEDIA SERVICES
Data rejestracji 18 wrz 2002 (22 lata temu) 18 wrz 2002
Data usunięcia 09 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BELWEDERSKA, 6A, WARSZAWA, 00-762, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7440Z REKLAMA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCHOUTDOOR ANKUNDIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU
Wspólnik
2002-09-18
2002-11-21
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁOTYCH
EDYTA AGATA OLCZAK KACZOŃ
Wspólnik
2002-09-18
2002-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG
Wspólnik
2002-11-21
2005-07-09
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA WIEJAS LIPIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2005-07-09
EDYTA AGATA OLCZAK KACZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2002-11-21
ANNA KATARZYNA SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-18
2002-11-21
JANUSZ MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2005-07-09
2002-09-18
2002-11-27
"OUTDOOR MEDIA SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-18
2003-07-31
CHEŁMSKA, 19/21, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie