KRS 0000448350
NIP1132591547
REGON14037507100000
NazwaMEDICAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEDICAL MANAGEMENT
Data rejestracji 05 mar 2013 (12 lat temu) 05 mar 2013
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHRZANOWSKIEGO, 8 A, WARSZAWA, 04-392, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 592500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 592500,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji592500
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHALEKSANDRA WIESŁAWA PUSKARZ KUSA
Prokurent
2016-04-13
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
DOROTA KATARZYNA KRUSZEWSKA
Prokurent
2016-04-13
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ BRONISŁAW ZIELIŃSKI
Prokurent
2016-04-13
2019-01-24
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2016-04-13
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2016-04-13
HANNA JOANNA DŁUŻEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-26
2016-04-13
MIROSŁAW LESZEK IWAĆKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-26
2016-04-13
GRZEGORZ ROBERT DZIK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2017-07-03
PIOTR MIECZYSŁAW SUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2017-02-03
TOMASZ MICHAŁ JÓZEFACKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2018-04-26
WITOLD JANUSZ ZIOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2017-02-03
MARCIN POŁOWNIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2019-01-24
KRZYSZTOF JÓZEF BĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-03
2019-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ELŻBIETA MARIA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2016-04-13
BEATA EWA DOMASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2019-01-24
MAREK FRANCISZEK MALESZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-13
2019-01-24
2013-03-05
2019-01-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2013-03-05
2019-01-24
MEDICAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2013-03-05
2019-01-24
CHRZANOWSKIEGO, 8 A, WARSZAWA, 04-392, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-13
2019-01-24
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2016-04-13
2019-01-24
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2016-04-13
2019-01-24
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2016-04-13
2019-01-24
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2016-04-13
2019-01-24
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2016-04-13
2019-01-24
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2016-04-13
2019-01-24
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-04-13
2019-01-24
8710Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
2016-04-13
2019-01-24
8720Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
2016-04-13
2019-01-24
8730Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie