KRS 0000083691
NIP5741776475
REGON15139033700000
Nazwa"CEFARM" CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"CEFARM" CZĘSTOCHOWA
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 06 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZKOLNA, 1, KAMYK, 42-125, KAMYK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22912000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 22912000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji458240
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHGRZEGORZ ANDRZEJ KACZMAREK
Prokurent
2011-03-23
2012-01-16
SAMOISTNA
DARIUSZ BABACZ
Prokurent
2012-01-16
2017-10-06
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZDZISŁAW SZTYMELSKI
Prokurent
2002-01-29
2006-09-20
SAMOISTNA
ARTUR PIOTROWSKI
Prokurent
2012-01-16
2015-11-24
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN ANDRZEJ GAJEWSKI
Prokurent
2012-02-01
2017-10-06
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WANDA LEŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2004-06-23
EWA URSZULA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2006-07-13
JERZY SZATANIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2006-07-13
SERGIUSZ ŻURAWLEW
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2011-06-16
DANUTA GENOWEFA LESIK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2011-06-16
PIOTR JĘDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2008-07-30
TADEUSZ WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2011-06-16
ADAM JAN PIENIACKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2013-06-11
ANDRZEJ BRONISŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-16
2017-10-06
ALEKSANDRA WIESŁAWA PUSKARZ KUSA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-16
2017-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ PYZIK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-29
2012-09-10
JANUSZ STANISŁAW BITNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-12-02
PIOTR TOMASZ BOCHEŃSKI
WICEPREZES-CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-02
2004-06-23
MARIUSZ JAROSŁAW MEDYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-18
2011-04-04
WOJCIECH CZYŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-04
2011-11-02
RAFAŁ DANIEL LĄDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-02
2015-09-01
BOŻENA KWAŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2012-09-11
ROMAN KUDZIA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-11
2017-10-06
DANIEL ARTUR WOJTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-01
2017-10-06
2002-01-29
2017-10-06
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-29
2017-10-06
"CEFARM" CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-29
2017-10-06
SZKOLNA, 1, KAMYK, 42-125, KAMYK, POLSKA
2015-09-01
2017-10-06
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2015-09-01
2017-10-06
3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2015-09-01
2017-10-06
4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2015-09-01
2017-10-06
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2015-09-01
2017-10-06
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2015-09-01
2017-10-06
4617Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-09-01
2017-10-06
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-09-01
2017-10-06
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-09-01
2017-10-06
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-09-01
2017-10-06
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie