KRS 0000046156
REGON43089547800000
NazwaCENTRUM WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM WINA
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 13 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 336, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3020000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#1593 PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1598 PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5135 HANDEL ARTYKUŁAMI TYTONIOWYMI #5136 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5261 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE TOWARY: 1. WYROBY Z DREWNA ORAZ KORKA (OPRÓCZ MEBLI), 2. ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA, 3. DREWNO PIŁOWANE, STRUGANE LUB IMPREGNOWANE, 4. OPAKOWANIA DREWNIANE, 5. OZDOBY I ARTYSTYCZNE WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA, 6. MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, 7. ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI, 8. WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY, 9. SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA, 10. WYROBY CERAMICZNE NIEOGNIOTRWAŁE, Z WYJĄTKIEM MATERIAŁÓW DO CELÓW BUDOWLANYCH, 11. OGNIOTRWAŁE WYROBY CERAMICZNE, 12. WYROBY ARTYSTYCZNE I OZDOBY Z WSZELKICH MAS CERAMICZNYCH, 13. WYROBY Z BETONU I GIPSU, 14. KAMIEŃ NATURALNY I WYROBY Z NIEGO, 15. PRODUKTY MINERALNE NIEMETALICZNE POZOSTAŁE I WYROBY Z NICH, 16. WYROBY METALOWE KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO, 17. MEBLE, 18. WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE, 19. INSTRUMENTY MUZYCZNE, 20. GRY I ZABAWKI. #5262 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #554 BARY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7440Z REKLAMA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHWspólnik
2001-09-21
2009-05-13
3.020 (TRZY TYSIĄCE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.020.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00605469800000
MONIKA BEATA STELMASZUK
Prokurent
2004-03-02
2006-01-11
ŁĄCZNA
IWONA TERESA CHOCHLEWICZ
Prokurent
2006-11-03
2009-05-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CLAUDIUS HILLA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2003-05-22
JANUSZ PALIKOT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2003-05-22
GRZEGORZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2009-05-13
ROBERT OGÓR
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2009-05-13
JAROSŁAW LECH CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2004-12-06
VENTZILSLAW MIRTCHANOV
Członek Organu Nadzoru
2004-12-06
2009-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW LECH CYBULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2003-05-22
WALDEMAR CEZARY WASILUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2002-10-18
GRZEGORZ RYSZARD KWAPNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-18
2004-03-02
RAFAŁ WŁODZIMIERZ KRĘT
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2006-01-11
LESZEK KACZOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-08
2008-04-01
ARTUR PIOTR JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-16
2009-05-13
WALDEMAR NORBERT TEKLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-01
2009-05-13
PIOTR JAROSŁAW KAMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-06
2006-01-11
PIOTR JAROSŁAW KAMECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-11
2009-05-13
MONIKA BEATA STELMASZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-11
2006-11-08
2001-09-21
2005-08-22
GEODETÓW, 176, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie