KRS 0000234444
NIP5252333815
REGON14013398800000
NazwaCOLDWELL BANKER COMMERCIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOLDWELL BANKER COMMERCIAL POLSKA
Data rejestracji 18 maj 2005 (19 lat temu) 18 maj 2005
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres USTRZYCKA, 6, WARSZAWA, 02-141, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252333815
data rejestracji 10 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWALDEMAR CEZARY WASILUK
Beneficjent
WALDEMAR CEZARY WASILUK
reprezentant
MACIEJ GUSTAW WASZKIEWICZ
Wspólnik
2005-05-18
2008-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-05-18
2006-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH
01016523600000
GRZEGORZ PIOTR DZIK
Wspólnik
2006-04-20
2008-11-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁ
GRZEGORZ LEONARD PYTKOWSKI
Wspólnik
2006-04-20
2008-11-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Wspólnik
2008-11-03
2021-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Likwidator
2019-10-28
2021-05-12
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MACIEJ GUSTAW WASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-18
2006-04-20
MACIEJ GUSTAW WASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2008-11-03
MACIEJ LUCJAN GIŻYŃSKI
WIECEPREZES ZARZĄDU
2005-05-18
2006-04-20
GRZEGORZ LEONARD PYTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2007-10-09
WALDEMAR CEZARY WASILUK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-03
2019-10-28
2005-05-18
2019-10-28
COLDWELL BANKER COMMERCIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-18
2008-11-03
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-037, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie