KRS 0000226843
NIP9462443914
REGON43274336000000
NazwaWÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWÓDKA POLSKA
Data rejestracji 20 sty 2005 (20 lat temu) 20 sty 2005
Data usunięcia 26 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 6, LUBLIN, 20-402, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1591Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHWspólnik
2005-01-20
2008-03-17
4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 050 000 ZŁ.
43002975200000
Wspólnik
2008-03-17
2009-04-02
4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 050 000,00 ZŁ.
14066599800000
STOCK SPIRITS GROUP LUXEMBOURG HOLDINGS S.A R.L.
Wspólnik
2009-04-02
2015-03-02
4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050.000,00 ZŁ.
STOCK SPIRITS (UK) LIMITED
Wspólnik
2015-03-02
2017-05-26
4100 (CZTERY TYSIĄCE STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050.000,00 (DWA MILIONY PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ
SYLWESTER MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-20
2005-12-09
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-20
2005-12-09
WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-20
2005-12-09
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI
Likwidator
2008-09-19
2009-01-22
BRADLEY ELLIOTT HOLDER
Likwidator
2016-11-09
2017-05-26
MIROSŁAW DRYGAŚ
Prokurent
2005-12-09
2008-03-17
SAMOISTNA
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI
Prokurent
2008-03-17
2008-09-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW TADEUSZ BOROWY
PREZES ZARZĄDU
2005-01-20
2005-12-09
ZBIGNIEW LANGE
PREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2006-01-13
WALDEMAR CEZARY WASILUK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2007-08-31
PETER ANDREW WHISKERD WĘGORZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2008-09-19
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-22
2015-09-16
EWAN MACLEAN
PREZES ZARZĄDU
2015-09-16
2016-11-09
2005-01-20
2008-09-19
"WÓDKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-19
2009-01-22
WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2009-01-22
2016-11-09
WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie