KRS 0000044077
NIP9462265737
REGON43124691900000
NazwaLALLEMAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLALLEMAND
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 08 mar 2013 08 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUNICKIEGO, 28, LUBLIN, 20-412, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWspólnik
2002-02-06
2004-05-27
17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000,00 ZŁ.
19168118000000
"POMORSKA FABRYKA DROŻDŻY POLMOS" SPÓŁKA AKKCYJNA W TCZEWIE
Wspólnik
2001-12-05
2002-02-06
85.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000 ZŁ.
191681180
BROEZE BEHEER B.V. Z SIEDZIBĄ W DELFT, HOLANDIA
Wspólnik
2004-05-27
2007-04-23
17.000(SŁOWNIE SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000,00 PLN (OSIEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2001-09-20
2001-12-05
85.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000 ZŁOTYCH.
43002975200000
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2004-05-27
2005-10-21
8.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.335.000,00 ZŁ
LALLEMAND GMBH
Wspólnik
2007-04-23
2013-03-08
17.000 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500.000,00 PLN
MAŁGORZATA BEATA MARTYNA
Prokurent
2005-12-16
2008-05-06
PROKURA SAMOISTNA
ANNA EWA LEWIŃSKA
Prokurent
2012-09-05
2013-03-08
PROKURA SAMOISTNA
ANNA EWA LEWIŃSKA
Prokurent
2008-05-06
2008-07-04
SAMOISTNA OGRANICZONA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW PORTKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2002-02-06
ANDRZEJ WARDA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2002-02-06
BOŻENA GRAŻYNA TELEŃCZUK KUROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2002-02-06
KRZYSZTOF LUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2005-10-21
JERZY FRANCISZEK KUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2004-05-27
TADEUSZ ANDRZEJ IGNATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2002-11-05
JAN DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-10-21
WALDEMAR JAN CISZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2005-10-21
KRZYSZTOF KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2013-03-08
1973-11-03
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2007-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KRZYSZTOF PASICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2013-03-08
TADEUSZ ANDRZEJ IGNATOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2005-12-16
MARTIN CHIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-21
2008-07-04
ANNA EWA LEWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-07-04
2012-09-05
DARIUSZ PIOTR ROGALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-07-04
2012-09-05
ANDRES METS
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-10-27
2013-03-08
1956-09-20
2001-09-20
2006-11-27
"DROŻDŻOWNIA LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie