KRS 0000005098
REGON63978830600000
Nazwa"ALMA INTERNET" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaALMA INTERNET
Data rejestracji 28 mar 2001 (23 lata temu) 28 mar 2001
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLSKA, 80, POZNAŃ, 60-401, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWTOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK TOMASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2004-01-28
LUCYNA MARZENNA BENDLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2002-04-02
WALDEMAR CISZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2019-11-14
KLAUDIA MAGDALENA MENTEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2019-11-14
MIROSŁAW ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2019-11-14
EWA KUJAWSKA KUNTZE
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2001-05-24
MAREK ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2002-04-02
KATARZYNA DANUTA JARCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-02
2003-02-04
KRZYSZTOF LUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-02
2003-02-04
TOMASZ BENDLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2004-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ BENDLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2003-02-04
WIESŁAW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2003-05-12
JACEK RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2004-01-28
SEBASTIAN MILAN SZUBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2005-03-11
TOMASZ BENDLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2019-11-14
EWA KUJAWSKA KUNTZE
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-10-28
2001-03-28
2004-07-22
DĄBROWSKIEGO, 189, POZNAŃ, 60-594, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie