KRS 0000024287
NIP9170000765
REGON00137670100000
Nazwa"UNOX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"UNOX" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HODOWLANA, 5, POZNAŃ, 61-680, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1504845,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1504845,00 PLN
Wartość nominalna akcji14,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji105975
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWALDEMAR CISZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2011-01-19
EWA GABRIELA SZYMAŁA SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2004-07-29
KRZYSZTOF LUDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2006-08-07
PAWEŁ PAZGRAT
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2006-08-07
ANDRZEJ BRONISŁAW LORYCH
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2011-01-19
ROBERT GRZEGORZ DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2007-07-13
STANISŁAW MAREK POPÓW
Członek Organu Nadzoru
2008-04-08
2008-08-29
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-01-19
ROMAN SZTUBA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-19
2018-09-19
ARTUR STANISŁAW DERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-19
2018-09-19
WOJCIECH SZIDLEWSKI
Powiernik
2011-08-02
2018-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZ ZASTRZEŻENIEM ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STEFAN KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2010-01-28
2018-09-19
JACEK PAWEŁ KOŁODZIEJAK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2008-08-29
DARIUSZ ZBIGNIEW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2003-09-01
JANUSZ MARIAN SZALBIERZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-01
2004-07-29
JANUSZ MARIAN SZALBIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-29
2010-03-12
STEFAN KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2004-07-29
2007-11-08
STEFAN KONIECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2010-01-28
2001-07-24
2011-08-02
"UNOX" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-24
2001-09-05
BIELAWSKA, 6, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-10
2002-11-26
JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-26
2004-07-29
WICHROWA, 1 A, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
2004-07-29
2009-01-09
DĄBROWSKIEGO, 189, POZNAŃ, 60-594, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie