KRS 0000046610
NIP5260306365
REGON00141921500000
NazwaDZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDZ POLSKA
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 17 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZAJĘCZA, 4, WARSZAWA, 00-351, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 191370000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 191370000,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji63790000
Dane podatkowe
NIP 5260306365
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHROLF BÜSCHER
Beneficjent
ROLF BÜSCHER
reprezentant
LESZEK JAN GRABOWSKI
Prokurent
2010-01-06
2013-01-21
ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONANIA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PIOTR SEWERYN SAWALA
Prokurent
2010-10-25
2011-10-12
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ MACIEJ KĘPSKI
Prokurent
2010-01-06
2014-05-26
ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONANIA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SEBASTIAN RAFAŁ PAJĄK
Prokurent
2012-04-06
2015-07-17
PROKURA ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
BOŻENA BARBARA ROZWORA
Prokurent
2001-10-16
2002-11-27
ŁĄCZNA
DARIUSZ FRANCISZEK GAWRYŚ
Prokurent
2001-10-16
2002-10-09
ŁĄCZNA
BEATA MARTA MITUKIEWICZ
Prokurent
2008-12-03
2011-11-30
ŁĄCZNA
WALDEMAR WRÓBEL
Prokurent
2008-12-03
2009-12-11
ŁĄCZNA
MARCIN ŻOCHOWSKI
Prokurent
2008-12-03
2015-07-17
ŁĄCZNA
GRAŻYNA ELŻBIETA IWAŃSKA
Prokurent
2010-01-06
2015-07-17
ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONANIA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WILLI UFER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-05-15
PETER DIECKMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2002-05-15
KARL HEINZ VON OPPENKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2013-04-29
MANFRED GEORG FALKENMEIER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-04-16
KATHERINA VON FRAUNHOFER KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-08-13
MANFRED KUNERT
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-04-16
MIROSŁAW GRELIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-08-13
PETER DIECKMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-03-30
WOLFGANG KIRSCH
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2006-06-06
PETER MAURITZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2004-08-13
MARCIN ŻOCHOWSKI
Likwidator
2015-06-30
2016-06-13
ROLF BÜSCHER
Likwidator
2015-06-30
2020-09-17
ROLF BÜSCHER
Beneficjent
LIKWIDATOR ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ZARZĄD NIE MOŻE UDZIELAĆ PROKURY JEDNOOSOBOWEJ.
ANDRZEJ WOJCIECH KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2009-07-22
MAGDALENA EWA ROKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-22
2015-06-30
SEBASTIAN CARL PRINZ VON SCHOENAICH CAROLATH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2015-06-30
KARL HEINZ VON OPPENKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-29
2014-03-18
MANFRED GEORG FALKENMEIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2001-12-28
MAŁGORZATA DOBRZYŃSKA STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2004-03-30
PIOTR TOMASZ DROŻDŻYK
WICEPREZES
2001-09-27
2002-07-11
SŁAWOMIR STEFAN SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2003-07-24
WALDEMAR TADEUSZ MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-11
2003-08-28
WALDEMAR TADEUSZ MAJ
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2005-05-25
2001-09-27
2003-09-25
BANK AMERYKAŃSKI W POLSCE SPÓŁKA AKCYJNA
2003-09-25
2013-11-29
DZ BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2013-11-29
2015-06-30
DZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-27
2003-10-23
MARSZAŁKOWSKA, 115, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-23
2020-04-10
PL. PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Wyższe kompetencje - wyższa konkurencyjność II
1 579 073,50 zł
845 753,50 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiWyższe kompetencje - wyższa konkurencyjność. Adaptacja kompetencji pracowników DZ BANK Polska do zmian rynkowych i gospodarczych w celu podniesienia konkurencyjności firmy.
1 133 030,00 zł
576 825,30 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie