KRS 0000124760
NIP8940024331
REGON93030232700000
NazwaAIG CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAIG CREDIT
Data rejestracji 01 sie 2002 (22 lata temu) 01 sie 2002
Data usunięcia 15 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAVERONICA KATHERINE BAJKAI
reprezentant
VERONICA KATHERINE BAJKAI
Beneficjent
JACEK KRZYSZTOF PASTUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2009-09-14
MICHEL KHALAF
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2006-08-21
ŁUKASZ SŁAWOMIR KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2004-04-26
EMILIO ERNESTO IRIBARREN LEDERMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2006-12-27
JOEL EPSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2006-08-21
CHRISTOPHER HENRY SEYMOUR
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2011-05-20
SADAE KOGA-KADISH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2009-12-09
BRIAN MALOY
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2009-12-09
CHIHCHIH LIN
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2009-12-07
SABYASACHI RAY
Członek Organu Nadzoru
2010-09-03
2011-02-14
VERONICA KATHERINE BAJKAI
Likwidator
2018-03-16
2020-07-15
VERONICA KATHERINE BAJKAI
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO LIKWIDATORA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5. USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄD - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM - DWAJ PROKURENCI
BERNARD JAKUB AFELTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2006-08-21
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-01
2006-08-21
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2006-12-27
MAREK KRZYSZTOF OLEJARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2006-12-27
MAREK KRZYSZTOF OLEJARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2010-09-03
JAROSŁAW STYBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-01
2008-10-10
GRZEGORZ UDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-01
2006-11-08
BORYS ROŚCISŁAW OLINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-08
2010-01-14
EWA ELŻBIETA LIPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-08
2010-09-03
BOGUSŁAW STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-08
2010-09-03
2002-08-01
2018-03-16
AIG CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
2002-08-01
2002-09-03
TRZEMESKA, 10, WROCŁAW, 53-679, WROCŁAW, POLSKA
2002-09-03
2010-09-06
STRZEGOMSKA, 42 C, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2010-09-06
2018-02-08
RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-08
2019-09-16
UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie