KRS 0000008234
NIP7292320748
REGON47200000000000
NazwaDNB INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDNB INVESTMENT POLSKA
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40665000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292320748
data rejestracji 01 paź 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYMICHAŁ JAN RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-12
2008-07-29
WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN
Członek Organu Nadzoru
2007-06-12
2008-12-19
ARTUR HIERONIM TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-29
2021-12-16
ZBIGNIEW KARWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-29
2010-01-14
GRZEGORZ KULISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-19
2010-01-14
OLOF SEIDEL
Członek Organu Nadzoru
2010-01-14
2017-05-16
BARTOSZ TOMASZ CHYTŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-14
2013-01-21
PRZEMYSŁAW SZTANDERA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2013-11-07
TOMASZ JÓZEF MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2007-06-12
WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2004-08-10
ARTUR HIERONIM TOMASZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MIŁACHOWSKI
Beneficjent
MARCIN FILIP PRUSAK
Beneficjent
WOJCIECH DYK
Beneficjent
MICHAŁ ZBIGNIEW MARKOWSKI
reprezentant
MICHAŁ ZBIGNIEW MARKOWSKI
Likwidator
2020-06-22
2021-12-16
Wspólnik
2001-04-19
2008-01-04
12.766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.766.000,00 ZŁOTYCH
00622614200000
Wspólnik
2004-08-10
2004-12-02
3190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3190000 ZŁOTYCH
93264214500000
Wspólnik
2008-01-04
2021-12-16
40.665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.665.000,00 ZŁOTYCH
01729606500000
IZABELLA LIDIA WISZNIEWSKA ORACZEWSKA
Prokurent
2016-10-17
2018-04-12
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ WÓJCIK
Prokurent
2018-04-12
2020-06-22
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR HIERONIM TOMASZEWSKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
KRZYSZTOF MIŁACHOWSKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MARCIN FILIP PRUSAK
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
WOJCIECH DYK
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW JAN CZACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2015-03-05
KRZYSZTOF GĘBAL
CHIEF FINANCIAL OFFICER
2011-11-16
2015-03-05
KRZYSZTOF GĘBAL
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2018-04-12
WŁODZIMIERZ JAGIEŁŁO
PREZES
2001-04-19
2009-02-12
BOŻENA MARIA PĘKSA
WICEPREZES
2001-04-19
2007-06-12
JACEK MARIUSZ BOBCZYŃSKI
WICEPREZES
2001-04-19
2001-09-26
WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-19
2009-02-12
WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN
PREZES ZARZĄDU
2009-02-12
2011-09-01
MICHAŁ ZBIGNIEW MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-12
2020-06-22
2001-04-19
2008-08-14
BISE- NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-14
2014-01-24
DNB NORD FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-24
2016-10-17
DNB FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-17
2020-06-22
DNB INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-19
2002-09-03
WRÓBLEWSKIEGO, 18, ŁÓDŹ, 93- 578, ŁÓDŹ, POLSKA
2002-09-03
2003-12-23
LEWARTOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-190, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie