KRS 0000276823
NIP1070007137
REGON14087345500000
Nazwa"ECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA
Data rejestracji 21 mar 2007 (17 lat temu) 21 mar 2007
Data usunięcia 23 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070007137
data rejestracji 09 mar 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARCIN MATEUSZ MIKULSKI
reprezentant
GABRIELE FORGUES
reprezentant
1967-09-12
HELMUT MIERNICKI
Beneficjent
1963-03-19
ECOPLUS INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2007-03-21
2023-02-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN MATEUSZ MIKULSKI
Likwidator
2022-04-01
2023-02-23
HELMUT MIERNICKI
Beneficjent
PAN HELMUT MIERNICKI JEST PREZESEM ECOPLUS. NIEDERÖSTERREICHS WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM ECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O. PAN HELMUT MIERNICKI JAKO PREZES ECOPLUS. NIEDERÖSTERREICHS WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH NIE POSIADA ŻADNYCH UDZIAŁÓW I NIE CZERPIE ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI ECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O. JEST WYŁĄCZNIE OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ PODMIOT BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM ECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O. ECOPLUS. NIEDERÖSTERREICHS WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH JEST AGENCJĄ RZĄDOWĄ LANDU DOLNA AUSTRIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANNA KRZEMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-21
2010-01-27
GABRIELE FORGUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-21
2012-04-26
1967-09-12
GABRIELE FORGUES
PREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2022-04-01
1967-09-12
ANDRZEJ MIKOŁAJCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-27
2011-06-16
MARCIN MIKULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2022-04-01
2007-03-21
2022-04-01
"ECOPLUS INTERNATIONAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
2007-03-21
2010-09-14
PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-14
2011-04-26
DOMANIEWSKA, 39 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-26
2012-04-26
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-26
2014-12-16
WITA STWOSZA, 3, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
2014-12-16
2019-10-25
KŁODNICKA, 20A, KATOWICE, 40-702, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie