KRS 0000675100
NIP5213778921
REGON36714946200000
NazwaARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 kwi 2017 (7 lat temu) 26 kwi 2017
Data usunięcia 20 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FOSA, 41A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2017-04-26
2023-02-20
14081941500000
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Wspólnik
2017-04-26
2023-02-20
TOMASZ RYSZARD GALAS
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
MAREK ZBIGNIEW KOWALSKI
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
BEATA IWONA PIETRZYK
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
ZBIGNIEW JERZY RĄCZKA
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
PAWEŁ JERZY SZCZYGIELSKI
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
DOROTA ANNA FILANT
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
MACIEJ WOJCIECH GANCARZ
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
ANNA URSZULA STAŃCZYK
Wspólnik
2017-11-14
2022-09-05
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Beneficjent
TOMASZ SYLWESTER DALBA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Beneficjent
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZA SYLWESTRA DALBA - PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-26
2023-02-20
14081941500000
2017-04-26
2023-02-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-26
2023-02-20
ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-26
2023-02-20
UL. FOSA, 41A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-26
2023-02-20
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-04-26
2023-02-20
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-04-26
2023-02-20
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2017-04-26
2023-02-20
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2017-04-26
2023-02-20
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-04-26
2023-02-20
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2017-04-26
2023-02-20
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-04-26
2023-02-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie