KRS 0000564511
NIP5272739360
REGON36185552600000
NazwaNATUREL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNATUREL 7
Data rejestracji 24 cze 2015 (9 lat temu) 24 cze 2015
Data usunięcia 07 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FOSA, 41A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADANUTA BOGUMIŁA FABIJAŃSKA
Prokurent
2016-10-24
2018-11-07
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN DOMINIK FABIJAŃSKI
Prokurent
2016-10-24
2018-11-07
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JABŁOŃSKI
Wspólnik
2015-06-24
2018-11-07
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
KINGA TERESA NOWAKOWSKA
Wspólnik
2015-06-24
2016-10-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
MONIKA LATEK KOWALSKA
Wspólnik
2015-06-24
2016-10-24
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ANNA RENATA MOTZ
Wspólnik
2015-06-24
2016-10-24
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
SEBASTIAN DOMINIK FABIJAŃSKI
Wspólnik
2016-10-24
2018-11-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANUTA BOGUMIŁA FABIJAŃSKA
Wspólnik
2016-10-24
2018-11-07
1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ
AGATA TERESA MUSIOŁ
Likwidator
2017-11-30
2018-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KINGA TERESA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-24
2016-10-24
JOANNA ANNA JABŁOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-24
2016-12-13
PIOTR ROBERT FABIJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-13
2017-09-13
AGATA TERESA MUSIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-13
2017-11-30
2015-06-24
2017-11-30
NATUREL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-24
2016-09-09
UL. ŻELAZNA, 51/53, WARSZAWA, 00-841, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-09
2016-10-24
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie